CASTRO GARCIA MANUEL
Informe ejecutivo de CASTRO GARCIA MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE CASTRO GARCIA MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALUMINIO SISTEMA LUGO SA | Apoderado | 31/03/2014 |
VINCULACIONES DE CASTRO GARCIA MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTRO GARCIA MANUEL
Empresa: APPLUS NORCONTROL SL
Apoderado
- Castro Garcia Manuel
- Castro Garcia Manuel
- Castro Garcia Manuel
- Galiana Pesqueira Francisco
- Lopez Romero Antonio
- Martinez Lopez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3360 , F 197, S 8, H C 5521, I/A 311 (10/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-151-15
Empresa: NOVOTEC CONSULTORES SA
Apoderado
- Castro Garcia Manuel
- Martinez Lopez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36882 , F 130, S 8, H M 13634, I/A 235 (08/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-135-28
Empresa: INSTALACIONES ANDRES Y CASTRO SL
Liquidador
- Castro Garcia Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 984 , F 159, S 8, H C 3660, I/A 4 (17/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-183-15
Empresa: INSTALACIONES ANDRES Y CASTRO SL
Administrador Unico
- Castro Garcia Manuel
Liquidador
- Castro Garcia Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 984 , F 159, S 8, H C 3660, I/A 4 (17/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-183-15
Empresa: ALUMINIO SISTEMA LUGO SA
Apoderado
- Castro Garcia Manuel
Consejero Delegado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 252 , F 65, S 8, H LU 2296, I/A 8 (31/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-72-27
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28444 , F 195, S 8, H M 32356, I/A 351 (14/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-58-28
Empresa: MULTI CIBER SL
Liquidador
- Castro Garcia Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 280 , F 155, S 8, H LU 6686, I/A 4 (26/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-125-27
Empresa: MULTI CIBER SL
Administrador Unico
- Castro Garcia Manuel
Liquidador
- Castro Garcia Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 280 , F 155, S 8, H LU 6686, I/A 4 (26/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-125-27
Apoderado
- Castro Garcia Manuel
- Izquierdo Gordo Gregorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28444 , F 165, S 8, H M 32356, I/A 289 (08/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-202-28
Empresa: NOVOTEC CONSULTORES SA
Apoderado
- Castro Garcia Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28713 , F 2, S 8, H M 13634, I/A 179 (20/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-247-28
VER MAS ACTOS
Información de CASTRO GARCIA MANUEL
Mostramos los datos de CASTRO GARCIA MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTRO GARCIA MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos