CASTRO GARCIA JAVIER
Informe ejecutivo de CASTRO GARCIA JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CASTRO GARCIA JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO ARTIERRA IBIZA SL | Administrador Unico | 20/04/2021 | |
GEMEX DIRECT SL | Socio Unico | 27/07/2018 | |
MAYFAIR PAYMENT SOLUTIONS SL | Socio Unico | 26/06/2017 | |
MAYFAIR PAYMENT SOLUTIONS SL | Administrador Unico | 26/06/2017 |
VINCULACIONES DE CASTRO GARCIA JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTRO GARCIA JAVIER
Empresa: GRUPO ARTIERRA IBIZA SL
Administrador Unico
- Castro Garcia Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 367, L 365, F 85, S 8, H IB 18032, I/A 1 (20/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-80-07
Empresa: GEMEX DIRECT SL
Administrador Unico
- Castro Garcia Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38008 , F 60, S 8, H M 676730, I/A 2 (14/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-204-28
Empresa: GEMEX DIRECT SL
Administrador Unico
- Castro Garcia Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38008 , F 60, S 8, H M 676730, I/A 1 (27/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-149-28
Empresa: GEMEX DIRECT SL
Socio Único
- Castro Garcia Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38008 , F 60, S 8, H M 676730, I/A 1 (27/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-149-28
Empresa: MAYFAIR PAYMENT SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Castro Garcia Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 321, L 319, F 84, S 8, H IB 14828, I/A 1 (26/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-125-07
Empresa: MAYFAIR PAYMENT SOLUTIONS SL
Socio Único
- Castro Garcia Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 321, L 319, F 84, S 8, H IB 14828, I/A 1 (26/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-125-07
Información de CASTRO GARCIA JAVIER
Mostramos los datos de CASTRO GARCIA JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTRO GARCIA JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos