CASTRO GALIANA BENITO MANUEL
Informe ejecutivo de CASTRO GALIANA BENITO MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CASTRO GALIANA BENITO MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EVENTBLOG XXI SL | Administrador Solidario | 11/07/2012 | |
EVENTBLOG XXI SL | Apoderado | 11/01/2011 |
VINCULACIONES DE CASTRO GALIANA BENITO MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTRO GALIANA BENITO MANUEL
Empresa: EVENTBLOG XXI SL
Administrador Solidario
- Castro Galiana Benito Manuel
- Rull Muñoz Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4994 , F 222, S 8, H SE 80905, I/A 6 (11/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-142-41
Empresa: EVENTBLOG XXI SL
Apoderado
- Castro Galiana Benito Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4994 , F 221, S 8, H SE 80905, I/A 5 (11/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-17-41
Empresa: EVENTBLOG XXI SL
Administrador Solidario
- Antunez Postigo Jose Luis
- Castro Galiana Benito Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4994 , F 220, S 8, H SE 80905, I/A 4 (03/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-90-41
Empresa: EVENTBLOG XXI SL
Administrador Solidario
- Antunez Postigo Jose Luis
- Castro Galiana Benito Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4994 , F 220, S 8, H SE 80905, I/A 3 (29/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-151-41
Información de CASTRO GALIANA BENITO MANUEL
Mostramos los datos de CASTRO GALIANA BENITO MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTRO GALIANA BENITO MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos