CASTRO FERNANDEZ MANUEL
Informe ejecutivo de CASTRO FERNANDEZ MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE CASTRO FERNANDEZ MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ORO VIVO SA | Apoderado Solidario | 06/02/2023 | |
ORO VIVO SA | Apoderado Solidario | 29/11/2021 |
VINCULACIONES DE CASTRO FERNANDEZ MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTRO FERNANDEZ MANUEL
Empresa: ORO VIVO SA
Apoderado Solidario
- Castro Fernandez Manuel
- Gregoire Garcia
- Lucas Frank Marcel Emile Robbez Masson
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45629 , F 196, S 8, H B 66028, I/A 95 (06/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-31-08
Empresa: ORO VIVO SA
Apoderado Solidario
Apoderado
- Castro Fernandez Manuel
- Castro Fernandez Manuel
- Fernandez Talleda Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45629 , F 195, S 8, H B 66028, I/A 93 (29/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-234-08
Empresa: ORO VIVO SA
Apoderado Solidario
- Castro Fernandez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45629 , F 195, S 8, H B 66028, I/A 94 (29/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-234-08
Empresa: PROMONGAL ARCADE SL
Administrador Mancomunado
- Barbosa Alvarez Jose Antonio
- Casas Vilan Manuel
- Castro Fernandez Manuel
- Hermo Puentes Francisco
- Taboas Couñago Candido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3367, L 3367, F 42, S 8, H PO 43856, I/A 2 (29/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-70-36
Empresa: CARPINTERIA METALICA HNOS. CASTRO SL
Liquidador Solidario
- Barros Montans Jose Antonio
- Castro Fernandez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2045, L 2045, F 189, S 8, H PO 20497, I/A 4 (04/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-8-36
Empresa: CARPINTERIA METALICA HNOS. CASTRO SL
Administrador Solidario
- Barros Montans Jose Antonio
- Castro Fernandez Manuel
Liquidador Solidario
- Barros Montans Jose Antonio
- Castro Fernandez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2045, L 2045, F 189, S 8, H PO 20497, I/A 4 (04/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-8-36
Empresa: ORO VIVO SA
Apoderado
- Castro Fernandez Manuel
- Garcia Latorre Donato
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39316 , F 140, S 8, H B 66028, I/A 82 (29/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-213-08
Empresa: AKZO NOBEL COATINGS SL
Apoderado
- Castro Fernandez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42876 , F 169, S 8, H B 45052, I/A 183 (10/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-11-08
Empresa: AKZO NOBEL COATINGS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42876 , F 164, S 8, H B 45052, I/A 179 (18/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-187-08
Empresa: REPRESENTACIONES MASORDI SL
Administrador Solidario
- Castro Fernandez Manuel
- Juncadella Pujol Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38385 , F 157, S 8, H B 324417, I/A 2 (13/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-59-08
VER MAS ACTOS
Información de CASTRO FERNANDEZ MANUEL
Mostramos los datos de CASTRO FERNANDEZ MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTRO FERNANDEZ MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos