CASTRO ELENA
Informe ejecutivo de CASTRO ELENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CASTRO ELENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAKER PROYECTOS Y DESARROLLOS SL | Administrador Solidario | 03/02/2012 | 17/10/2013 |
MAKER PROYECTOS Y DESARROLLOS SL | Administrador Unico | 02/01/2012 | 03/02/2012 |
VINCULACIONES DE CASTRO ELENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTRO ELENA
Empresa: ALLEN ID SOLUTIONS SL
Administrador Solidario
- Castro Elena
- Tavecchia Pablo Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29497 , F 13, S 8, H M 530829, I/A 4 (17/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-204-28
Empresa: ALLEN ID SOLUTIONS SL
Administrador Solidario
- Castro Elena
- Tavecchia Pablo Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29497 , F 13, S 8, H M 530829, I/A 2 (03/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-34-28
Empresa: ALLEN ID SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Castro Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29497 , F 13, S 8, H M 530829, I/A 2 (03/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-34-28
Empresa: ALLEN ID SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Castro Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29497 , F 11, S 8, H M 530829, I/A 1 (02/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-8-28
Información de CASTRO ELENA
Mostramos los datos de CASTRO ELENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTRO ELENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos