CASTRO DOMINGUEZ RUBEN
Informe ejecutivo de CASTRO DOMINGUEZ RUBEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CASTRO DOMINGUEZ RUBEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
YOSADICON SL | Administrador Solidario | 01/03/2021 | |
VIDAFLOR IBERICA SL | Administrador Solidario | 30/12/2020 | |
CERRAJEROS FURRI SL | Administrador Solidario | 08/02/2010 |
VINCULACIONES DE CASTRO DOMINGUEZ RUBEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTRO DOMINGUEZ RUBEN
Empresa: YOSADICON SL
Administrador Solidario
- Castro Dominguez Ruben
- Duque Martinez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27974 , F 48, S 8, H M 504150, I/A 3 (01/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-45-28
Empresa: TECNOLOGICA DE ESPUMAS GALICIA SL
Administrador Solidario
- Alonso Alonso Victor Manuel
- Castro Dominguez Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3846, L 3846, F 170, S 8, H PO 54258, I/A 3 (30/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-6-36
Empresa: TECNOLOGICA DE ESPUMAS GALICIA SL
Administrador Unico
- Castro Dominguez Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3846, L 3846, F 170, S 8, H PO 54258, I/A 3 (30/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-6-36
Empresa: TECNOLOGICA DE ESPUMAS GALICIA SL
Administrador Unico
- Castro Dominguez Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3846, L 3846, F 170, S 8, H PO 54258, I/A 2 (22/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-231-36
Empresa: CERRAJEROS FURRI SL
Administrador Solidario
- Castro Dominguez Ruben
- Duque Martinez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22942 , F 108, S 8, H M 410883, I/A 3 (08/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-33-28
Empresa: CERRAJEROS FURRI SL
Administrador Mancomunado
- Castro Dominguez Ruben
- Duque Martinez Francisco Javier
- Sacristan Garcia Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22942 , F 108, S 8, H M 410883, I/A 3 (08/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-33-28
Información de CASTRO DOMINGUEZ RUBEN
Mostramos los datos de CASTRO DOMINGUEZ RUBEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTRO DOMINGUEZ RUBEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos