CASTRO DOMINGUEZ JESUS
Informe ejecutivo de CASTRO DOMINGUEZ JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CASTRO DOMINGUEZ JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PLAKODUR DECORACIONES SL | Administrador Solidario | 18/05/2023 |
VINCULACIONES DE CASTRO DOMINGUEZ JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTRO DOMINGUEZ JESUS
Empresa: PLAKODUR DECORACIONES SL
Administrador Solidario
- Castro Dominguez Jesus
- Salgado Caro Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2400 , F 106, S 8, H SS 30804, I/A 6 (18/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-98-20
Empresa: PLAKODUR DECORACIONES SL
Administrador Solidario
- Castro Dominguez Jesus
- Salgado Caro Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2400 , F 106, S 8, H SS 30804, I/A 5 (29/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-236-20
Empresa: PLAKODUR DECORACIONES SL
Administrador Solidario
- Castro Dominguez Jesus
- Salgado Caro Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2400 , F 106, S 8, H SS 30804, I/A 4 (19/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-228-20
Empresa: PLAKODUR DECORACIONES SL
Administrador Solidario
- Castro Dominguez Javier
- Castro Dominguez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2400 , F 105, S 8, H SS 30804, I/A 2 (22/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-208-20
Información de CASTRO DOMINGUEZ JESUS
Mostramos los datos de CASTRO DOMINGUEZ JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTRO DOMINGUEZ JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos