CASTRO DE PIÑA EVA MARIA
Informe ejecutivo de CASTRO DE PIÑA EVA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CASTRO DE PIÑA EVA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MEMPHISALUD SL | Administrador Unico | 17/05/2021 | 19/05/2022 |
MEMPHISALUD SL | Socio Unico | 04/01/2021 | 19/05/2022 |
VINCULACIONES DE CASTRO DE PIÑA EVA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTRO DE PIÑA EVA MARIA
Empresa: MEMPHISALUD SL
Administrador Unico
- Castro De Piña Eva Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6410 , F 128, S 8, H SE114619, I/A 4 (19/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-99-41
Empresa: MEMPHISALUD SL
Administrador Unico
- Castro De Piña Eva Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6410 , F 128, S 8, H SE114619, I/A 3 (17/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-97-41
Empresa: MEMPHISALUD SL
Nuevo Socio Único
- Castro De Piña Eva Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6410 , F 127, S 8, H SE114619, I/A 2 (04/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-6-41
Información de CASTRO DE PIÑA EVA MARIA
Mostramos los datos de CASTRO DE PIÑA EVA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTRO DE PIÑA EVA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos