CASTRO CESAR NORBERTO
Informe ejecutivo de CASTRO CESAR NORBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CASTRO CESAR NORBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CERRAJERIA MATRIX SL | Administrador Unico | 11/06/2021 | 14/06/2022 |
MARTIN FIERRO ESTUDIO SL | Administrador Unico | 29/06/2020 | 14/06/2022 |
CONSTRUCCIONES Y REHABILITACION MATRIX SL | Apoderado | 14/06/2021 | 10/06/2022 |
CONSTRUCCIONES Y REHABILITACION MATRIX SL | Apoderado | 14/05/2010 |
VINCULACIONES DE CASTRO CESAR NORBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTRO CESAR NORBERTO
Empresa: MARTIN FIERRO ESTUDIO SL
Administrador Unico
- Castro Cesar Norberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40587 , F 134, S 8, H M 720324, I/A 2 (14/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-117-28
Empresa: CERRAJERIA MATRIX SL
Administrador Unico
- Castro Cesar Norberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42064 , F 143, S 8, H M 744795, I/A 2 (14/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-117-28
Apoderado
- Castro Cesar Norberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20415 , F 19, S 8, H M 361082, I/A 11 (10/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-115-28
Apoderado
- Castro Cesar Norberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20415 , F 18, S 8, H M 361082, I/A 10 (14/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-116-28
Empresa: CERRAJERIA MATRIX SL
Administrador Unico
- Castro Cesar Norberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42064 , F 139, S 8, H M 744795, I/A 1 (11/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-115-28
Empresa: MARTIN FIERRO ESTUDIO SL
Administrador Unico
- Castro Cesar Norberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40587 , F 131, S 8, H M 720324, I/A 1 (29/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-128-28
Apoderado
- Castro Cesar Norberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20415 , F 17, S 8, H M 361082, I/A 7 (14/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-100-28
Información de CASTRO CESAR NORBERTO
Mostramos los datos de CASTRO CESAR NORBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTRO CESAR NORBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos