CASTRO CATENA JOSE MARIA
Informe ejecutivo de CASTRO CATENA JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CASTRO CATENA JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CANAL 4 TELEVISION DE BALEARES SL | Administrador Unico | 14/02/2011 | |
CANAL 4 TELEVISION DE BALEARES SL | Apoderado | 14/02/2011 | |
BENANTE BALEAR SL | Administrador Unico | 18/12/2009 | |
PANAMERICANA 3000 SL | Administrador Unico | 14/12/2009 |
VINCULACIONES DE CASTRO CATENA JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTRO CATENA JOSE MARIA
Empresa: CANAL 4 TELEVISION DE BALEARES SL
Apoderado
- Castro Catena Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2408 , F 36, S 8, H PM 31468, I/A 19 (14/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-38-07
Empresa: CANAL 4 TELEVISION DE BALEARES SL
Administrador Unico
- Castro Catena Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2408 , F 36, S 8, H PM 31468, I/A 18 (14/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-38-07
Empresa: BENANTE BALEAR SL
Administrador Unico
- Castro Catena Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2320 , F 164, S 8, H PM 34204, I/A 12 (18/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-2-07
Empresa: PANAMERICANA 3000 SL
Administrador Unico
- Castro Catena Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2367 , F 171, S 8, H PM 45116, I/A 10 (14/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-245-07
Información de CASTRO CATENA JOSE MARIA
Mostramos los datos de CASTRO CATENA JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTRO CATENA JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos