CASTRO BERNEDO MONICA
Informe ejecutivo de CASTRO BERNEDO MONICA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE CASTRO BERNEDO MONICA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RECIPHARM LEGANES SL | Apoderado | 05/04/2022 | |
RECIPHARM PARETS SL | Apoderado Solidario | 11/03/2020 | |
RECIPHARM PARETS SL | Apoderado Mancomunado | 16/11/2016 |
VINCULACIONES DE CASTRO BERNEDO MONICA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTRO BERNEDO MONICA
Empresa: RECIPHARM LEGANES SL
Apoderado
- Castro Bernedo Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36280 , F 201, S 8, H M 651857, I/A 10 (05/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-71-28
Empresa: RECIPHARM PARETS SL
Apoderado Solidario
- Castan Sanagustin Carlos Miguel
- Castro Bernedo Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42528 , F 7, S 8, H B 399039, I/A 18 (11/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-54-08
Empresa: RECIPHARM PARETS SL
Apoderado Mancomunado
- Castro Bernedo Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42528 , F 6, S 8, H B 399039, I/A 13 (16/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-223-08
Empresa: LABIANA REGULATORY CAT SL
Apoderado
- Castro Bernedo Monica
- Ciurans Morales Antonio
- Mota Casals Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37435 , F 198, S 8, H B 227230, I/A 11 (15/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-141-08
Empresa: DIGIVETS SL
Apoderado
- Castro Bernedo Monica
- Ciurans Morales Antonio
- March Baget Jorge
- Mota Casals Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41300 , F 31, S 8, H B 214836, I/A 7 (25/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-126-08
Empresa: LABIANA PLANT SCIENCES SL
Apoderado
- Castro Bernedo Monica
- Ciurans Morales Antonio
- March Baget Jorge
- Mota Casals Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35835 , F 196, S 8, H B 234078, I/A 7 (23/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-125-08
Empresa: LABIANA PHARMA COSMETICS SL
Apoderado
- Castro Bernedo Monica
- Ciurans Morales Antonio
- March Baget Jorge
- Mota Casals Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35835 , F 185, S 8, H B 231080, I/A 8 (23/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-125-08
Información de CASTRO BERNEDO MONICA
Mostramos los datos de CASTRO BERNEDO MONICA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTRO BERNEDO MONICA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos