CASTRO BARRERA MARIA DEL ROSARIO
Informe ejecutivo de CASTRO BARRERA MARIA DEL ROSARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CASTRO BARRERA MARIA DEL ROSARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARIPROCON SL | Administrador Unico | 10/03/2010 | 06/09/2012 |
EL ARISCAL DESARROLLO INMOBILIARIO SL | Administrador Mancomunado | 11/01/2012 |
VINCULACIONES DE CASTRO BARRERA MARIA DEL ROSARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTRO BARRERA MARIA DEL ROSARIO
Empresa: ARIPROCON SL
Administrador Unico
- Castro Barrera Maria Del Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3838 , F 12, S 8, H SE 55388, I/A 3 (06/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-180-41
Administrador Mancomunado
- AVANCE INMOBILIARIO ALJARAFE SL
- Castro Barrera Maria Del Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4454 , F 181, S 8, H SE 68912, I/A 3 (11/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-41
Empresa: ARIPROCON SL
Administrador Unico
- Castro Barrera Maria Del Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3838 , F 12, S 8, H SE 55388, I/A 2 (10/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-56-41
Información de CASTRO BARRERA MARIA DEL ROSARIO
Mostramos los datos de CASTRO BARRERA MARIA DEL ROSARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTRO BARRERA MARIA DEL ROSARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos