CASTRO ALVAREZ MARIA JOSE
Informe ejecutivo de CASTRO ALVAREZ MARIA JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CASTRO ALVAREZ MARIA JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CASTRO TEXTIL SL | Socio Unico | 16/03/2016 | 16/11/2022 |
CASTRO TEXTIL SL | Administrador Unico | 16/03/2016 | 10/11/2020 |
TALLER DE CONFECCION A PONTE SL | Liquidador | 03/03/2015 | 15/06/2015 |
TALLER DE CONFECCION A PONTE SL | Administrador Unico | 03/03/2015 | |
MIKMARLETMANS SL | Administrador Solidario | 07/11/2011 | 28/08/2012 |
VINCULACIONES DE CASTRO ALVAREZ MARIA JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTRO ALVAREZ MARIA JOSE
Empresa: CASTRO TEXTIL SL
Administrador Unico
- Castro Alvarez Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3558 , F 221, S 8, H C 53177, I/A 5 (10/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-222-15
Empresa: CASTRO TEXTIL SL
Nuevo Socio Único
- Castro Alvarez Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3558 , F 220, S 8, H C 53177, I/A 3 (16/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-57-15
Empresa: CASTRO TEXTIL SL
Administrador Unico
- Castro Alvarez Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3558 , F 220, S 8, H C 53177, I/A 2 (16/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-57-15
Empresa: TALLER DE CONFECCION A PONTE SL
Liquidador
- Castro Alvarez Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1694 , F 7, S 8, H C 14807, I/A 6 (15/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-114-15
Empresa: TALLER DE CONFECCION A PONTE SL
Liquidador
- Castro Alvarez Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1694 , F 7, S 8, H C 14807, I/A 4 (03/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-49-15
Empresa: TALLER DE CONFECCION A PONTE SL
Administrador Unico
- Castro Alvarez Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1694 , F 7, S 8, H C 14807, I/A 4 (03/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-49-15
Empresa: MIKMARLETMANS SL
Administrador Solidario
- Castro Alvarez Maria Jose
- Sanchez Lopez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42840 , F 118, S 8, H B 415121, I/A 3 (28/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-172-08
Empresa: MIKMARLETMANS SL
Administrador Solidario
- Castro Alvarez Maria Jose
- Perez Lopez Manuel
- Sanchez Lopez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42840 , F 116, S 8, H B 415121, I/A 1 (07/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-219-08
Información de CASTRO ALVAREZ MARIA JOSE
Mostramos los datos de CASTRO ALVAREZ MARIA JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTRO ALVAREZ MARIA JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos