CASTRO ALGUACIL MONICA
Informe ejecutivo de CASTRO ALGUACIL MONICA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CASTRO ALGUACIL MONICA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PARADIGMA360 INTERNACIONAL SL | Consejero | 11/11/2015 | |
GRUPO INMOBILIARIO CASTRO SA | Consejero | 16/03/2013 | |
EXPLOTACIONES AGRARIAS EMILIO CASTRO E HIJOS SA | Consejero | 09/02/2011 | |
INMOBILIARIA EMILIO CASTRO E HIJOS SA | Consejero | 09/02/2011 |
VINCULACIONES DE CASTRO ALGUACIL MONICA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTRO ALGUACIL MONICA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 523 , F 131, S 8, H GR 4410, I/A 11 (29/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-194-18
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1502 , F 200, S 8, H GR 4412, I/A 17 (25/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-192-18
Empresa: GRUPO INMOBILIARIO CASTRO SA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1485 , F 61, S 8, H GR 42802, I/A 5 (08/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-91-18
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1502 , F 199, S 8, H GR 4412, I/A 16 (08/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-177-18
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 523 , F 131, S 8, H GR 4410, I/A 10 (08/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-177-18
Empresa: PARADIGMA360 INTERNACIONAL SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1573 , F 165, S 8, H GR 47747, I/A 1 (11/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-221-18
Empresa: GRUPO INMOBILIARIO CASTRO SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1485 , F 59, S 8, H GR 42802, I/A 1 (16/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-57-18
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 523 , F 140, S 8, H GR 4412, I/A 11 (09/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-34-18
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 523 , F 130, S 8, H GR 4410, I/A 7 (09/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-34-18
Información de CASTRO ALGUACIL MONICA
Mostramos los datos de CASTRO ALGUACIL MONICA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTRO ALGUACIL MONICA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos