CASTRILLO GIRON PEDRO
Informe ejecutivo de CASTRILLO GIRON PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CASTRILLO GIRON PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LUGH-CIONS MP SL | Administrador Unico | 08/06/2016 | 23/07/2019 |
TALLER CASTRILLO GIRON SL | Administrador Unico | 04/03/2010 | 11/02/2013 |
TALLER CASTRILLO GIRON SL | Liquidador | 11/02/2013 | 11/02/2013 |
TALLER CASTRILLO GIRON SL | Administrador Solidario | 27/12/2008 | 04/03/2010 |
VINCULACIONES DE CASTRILLO GIRON PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTRILLO GIRON PEDRO
Empresa: LUGH-CIONS MP SL
Administrador Unico
- Castrillo Giron Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 488 , F 142, S 8, H LU 18436, I/A 2 (23/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-149-27
Empresa: LUGH-CIONS MP SL
Administrador Unico
- Castrillo Giron Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 488 , F 141, S 8, H LU 18436, I/A 1 (08/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-114-27
Empresa: TALLER CASTRILLO GIRON SL
Liquidador
- Castrillo Giron Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 405 , F 16, S 8, H LU 13062,1 , I/ 3 (11/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-37-27
Empresa: TALLER CASTRILLO GIRON SL
Administrador Unico
- Castrillo Giron Pedro
Liquidador
- Castrillo Giron Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 405 , F 16, S 8, H LU 13062,1 , I/ 3 (11/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-37-27
Empresa: TALLER CASTRILLO GIRON SL
Administrador Unico
- Castrillo Giron Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 405 , F 15, S 8, H LU 13062,1 , I/ 2 (04/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-52-27
Empresa: TALLER CASTRILLO GIRON SL
Administrador Solidario
- Castrillo Giron Pedro
- Castrillo Lucas Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 405 , F 15, S 8, H LU 13062,1 , I/ 2 (04/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-52-27
Empresa: TALLER CASTRILLO GIRON SL
Administrador Solidario
- Castrillo Giron Pedro
- Castrillo Lucas Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 405 , F 15, S 8, H LU 13062, I/A 1 (27/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-8-27
Información de CASTRILLO GIRON PEDRO
Mostramos los datos de CASTRILLO GIRON PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTRILLO GIRON PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos