CASTRILLO ESCOBAR JUAN MANUEL
Informe ejecutivo de CASTRILLO ESCOBAR JUAN MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 13
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CASTRILLO ESCOBAR JUAN MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LOS JARALES PRODUCCIONES SL | Socio Unico | 28/05/2020 | |
LOS JARALES PRODUCCIONES SL | Administrador Unico | 28/05/2020 | |
EL HATILLO PRODUCCIONES SL | Socio Unico | 28/05/2020 | |
EL HATILLO PRODUCCIONES SL | Administrador Unico | 28/05/2020 | |
JOADIRIVA SL | Socio Unico | 12/11/2019 | |
JOADIRIVA SL | Administrador Unico | 12/11/2019 | |
GRUPO SANMANUEL SL | Administrador Solidario | 08/03/2018 | |
SUERMORA SL | Administrador Solidario | 07/02/2018 | |
PECHUFONE SL | Administrador Solidario | 12/01/2018 | |
HOSORELO SL | Socio Unico | 21/03/2017 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE CASTRILLO ESCOBAR JUAN MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTRILLO ESCOBAR JUAN MANUEL
Empresa: EL HATILLO PRODUCCIONES SL
Administrador Unico
- Castrillo Escobar Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 734 , F 151, S 8, H BA 30773, I/A 1 (28/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-106-06
Empresa: EL HATILLO PRODUCCIONES SL
Socio Único
- Castrillo Escobar Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 734 , F 151, S 8, H BA 30773, I/A 1 (28/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-106-06
Empresa: LOS JARALES PRODUCCIONES SL
Administrador Unico
- Castrillo Escobar Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 734 , F 146, S 8, H BA 30772, I/A 1 (28/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-106-06
Empresa: LOS JARALES PRODUCCIONES SL
Socio Único
- Castrillo Escobar Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 734 , F 146, S 8, H BA 30772, I/A 1 (28/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-106-06
Empresa: JOADIRIVA SL
Administrador Unico
- Castrillo Escobar Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 722 , F 206, S 8, H BA 30385, I/A 1 (12/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-222-06
Empresa: JOADIRIVA SL
Socio Único
- Castrillo Escobar Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 722 , F 206, S 8, H BA 30385, I/A 1 (12/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-222-06
Empresa: GRUPO SANMANUEL SL
Administrador Solidario
- Castrillo Escobar Juan Manuel
- Santiago Centeno Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 684 , F 16, S 8, H BA 29003, I/A 1 (08/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-53-06
Empresa: SUERMORA SL
Administrador Solidario
- Castrillo Escobar Juan Manuel
- Santiago Centeno Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 681 , F 41, S 8, H BA 28921, I/A 1 (07/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-33-06
Empresa: PECHUFONE SL
Administrador Solidario
- Castrillo Escobar Juan Manuel
- Santiago Centeno Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 679 , F 31, S 8, H BA 28835, I/A 1 (12/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-14-06
Empresa: HOSORELO SL
Administrador Unico
- Castrillo Escobar Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 659 , F 146, S 8, H BA 28182, I/A 1 (21/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-60-06
VER MAS ACTOS
Información de CASTRILLO ESCOBAR JUAN MANUEL
Mostramos los datos de CASTRILLO ESCOBAR JUAN MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTRILLO ESCOBAR JUAN MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos