CASTIÑEIRA PEREZ MARTIN
Informe ejecutivo de CASTIÑEIRA PEREZ MARTIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CASTIÑEIRA PEREZ MARTIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GALLEGA DE CIMENTACION Y ESTRUCTURAS SL | Administrador Unico | 03/10/2023 | |
COSMALCA SL | Administrador Solidario | 11/09/2023 | |
ESTUDIO TECNICO DO XALLAS SL | Socio Unico | 01/02/2022 | |
ESTUDIO TECNICO DO XALLAS SL | Administrador Unico | 01/02/2022 | |
AVANTE TODA COMERCIAL SL | Administrador Solidario | 19/11/2019 | |
MANTIDO SL | Administrador Unico | 10/04/2014 |
VINCULACIONES DE CASTIÑEIRA PEREZ MARTIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTIÑEIRA PEREZ MARTIN
Administrador Unico
- Castiñeira Perez Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 92 , F 61, S 8, H SC 23089, I/A 7 (03/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-194-15
Empresa: COSMALCA SL
Administrador Solidario
- Castiñeira Perez Martin
- Cernadas Mendez Adrian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 109 , F 149, S 8, H SC 2972, I/A 13 (11/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-178-15
Empresa: ESTUDIO TECNICO DO XALLAS SL
Administrador Unico
- Castiñeira Perez Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 419 , F 112, S 8, H SC 51644, I/A 1 (01/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-26-15
Empresa: ESTUDIO TECNICO DO XALLAS SL
Socio Único
- Castiñeira Perez Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 419 , F 112, S 8, H SC 51644, I/A 1 (01/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-26-15
Empresa: AVANTE TODA COMERCIAL SL
Administrador Solidario
- Castiñeira Perez Martin
- Olveira Perez Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3702 , F 86, S 8, H C 59040, I/A 1 (19/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-227-15
Empresa: MANTIDO SL
Administrador Unico
- Castiñeira Perez Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2573 , F 32, S 8, H C 28417, I/A 2 (10/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-74-15
Información de CASTIÑEIRA PEREZ MARTIN
Mostramos los datos de CASTIÑEIRA PEREZ MARTIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTIÑEIRA PEREZ MARTIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos