CASTIÑEIRA GONZALEZ RAMON
Informe ejecutivo de CASTIÑEIRA GONZALEZ RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CASTIÑEIRA GONZALEZ RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RESTAURACIONES MONUMENTALES Y CONSTRUCCIONES SA | Apoderado Mancomunado | 22/03/2012 | 13/10/2021 |
PROPIETARIA CLUB FINANCIERO ATLANTICO SA | Consejero | 02/12/2013 | 08/08/2018 |
PROPIETARIA CLUB FINANCIERO ATLANTICO SA | Secretario | 26/05/2014 | 08/08/2018 |
PROPIETARIA CLUB FINANCIERO ATLANTICO SA | Consejero Delegado Mancomunado | 26/05/2014 | 08/08/2018 |
RESTAURACIONES MONUMENTALES Y CONSTRUCCIONES SA | Consejero | 22/03/2012 | 28/06/2017 |
PROPIETARIA CLUB FINANCIERO ATLANTICO SA | Consejero Delegado Mancomunado | 02/12/2013 | 26/05/2014 |
RESTAURACIONES MONUMENTALES Y CONSTRUCCIONES SA | Administrador Solidario | 23/01/2009 | 22/03/2012 |
VINCULACIONES DE CASTIÑEIRA GONZALEZ RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTIÑEIRA GONZALEZ RAMON
Consejero Delegado Mancomunado
- Cantorna Agra Jose
- Castiñeira Gonzalez Ramon
- Fernandez Martinez Irene
Consejero
- Cantorna Agra Jose
- Castiñeira Gonzalez Ramon
- Fernandez Martinez Irene
Presidente
Secretario
- Castiñeira Gonzalez Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2904 , F 16, S 8, H C 16449, I/A 13 (08/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-157-15
Consejero Delegado
Consejero
- Cantorna Agra Jose
- Castiñeira Gonzalez Ramon
- Fernandez Martinez Irene
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1464 , F 195, S 8, H C 4708, I/A 19 (28/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-127-15
Consejero Delegado Mancomunado
- Cantorna Agra Jose
- Castiñeira Gonzalez Ramon
- Fernandez Martinez Irene
Presidente
Secretario
- Castiñeira Gonzalez Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1813 , F 120, S 8, H C 16449, I/A 12 (26/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-102-15
Consejero Delegado
Consejero Delegado Mancomunado
- Abuin Porto Francisco
- Cantorna Agra Jose
- Castiñeira Gonzalez Ramon
- Farto Paz Jose Maria
- Gomez-ulla De Irazazabal Mariano Jose
Copresidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1813 , F 120, S 8, H C 16449, I/A 12 (26/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-102-15
Consejero Delegado Mancomunado
- Abuin Porto Francisco
- Cantorna Agra Jose
- Castiñeira Gonzalez Ramon
- Farto Paz Jose Maria
- Gomez-ulla De Irazazabal Mariano
Consejero
- Abuin Porto Francisco
- Cantorna Agra Jose
- Castiñeira Gonzalez Ramon
- Farto Paz Jose Maria
- Gomez-ulla De Irazazabal Mariano
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1813 , F 120, S 8, H C 16449, I/A 11 (02/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-235-15
Apoderado Mancomunado
- Cantorna Agra Jose
- Castiñeira Gonzalez Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1464 , F 194, S 8, H C 4708, I/A 17 (22/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-65-15
Consejero Delegado
Consejero
- Cantorna Agra Jose
- Castiñeira Gonzalez Ramon
- Fernandez Martinez Irene
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1464 , F 194, S 8, H C 4708, I/A 16 (22/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-65-15
Administrador Solidario
- Cantorna Agra Jose
- Castiñeira Gonzalez Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1464 , F 194, S 8, H C 4708, I/A 16 (22/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-65-15
Administrador Solidario
- Cantorna Agra Jose
- Castiñeira Gonzalez Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1464 , F 193, S 8, H C 4708, I/A 15 (23/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-22-15
Información de CASTIÑEIRA GONZALEZ RAMON
Mostramos los datos de CASTIÑEIRA GONZALEZ RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTIÑEIRA GONZALEZ RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos