CASTIÑEIRA ANTUNEZ LAURA
Informe ejecutivo de CASTIÑEIRA ANTUNEZ LAURA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CASTIÑEIRA ANTUNEZ LAURA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ROGELIO CASTIÑEIRA SL | Administrador Solidario | 15/01/2020 | |
CASTILOGISTIC SL | Administrador Solidario | 10/01/2020 | |
CASTILOGISTIC SL | Apoderado Solidario | 05/09/2016 |
VINCULACIONES DE CASTIÑEIRA ANTUNEZ LAURA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTIÑEIRA ANTUNEZ LAURA
Empresa: ROGELIO CASTIÑEIRA SL
Administrador Solidario
- Castiñeira Antunez Javier
- Castiñeira Antunez Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29534 , F 21, S 8, H B 154098, I/A 4 (15/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-16-08
Empresa: CASTILOGISTIC SL
Administrador Solidario
- Castiñeira Antunez Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44351 , F 64, S 8, H B 453572, I/A 7 (10/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-12-08
Empresa: CASTILOGISTIC SL
Apoderado Solidario
- Castiñeira Antunez Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44351 , F 63, S 8, H B 453572, I/A 5 (05/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-175-08
Información de CASTIÑEIRA ANTUNEZ LAURA
Mostramos los datos de CASTIÑEIRA ANTUNEZ LAURA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTIÑEIRA ANTUNEZ LAURA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos