CASTIÑEIRA ANTUNEZ DAVID
Informe ejecutivo de CASTIÑEIRA ANTUNEZ DAVID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CASTIÑEIRA ANTUNEZ DAVID
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ROGELIO CASTIÑEIRA SL | Administrador Solidario | 15/01/2020 | |
CASTILOGISTIC SL | Administrador Solidario | 06/06/2014 | 10/01/2020 |
VINCULACIONES DE CASTIÑEIRA ANTUNEZ DAVID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTIÑEIRA ANTUNEZ DAVID
Empresa: ROGELIO CASTIÑEIRA SL
Administrador Solidario
- Castiñeira Antunez David
- Castiñeira Antunez Javier
- Castiñeira Pose Rogelio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29534 , F 21, S 8, H B 154098, I/A 4 (15/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-16-08
Empresa: CASTILOGISTIC SL
Administrador Solidario
- Castiñeira Antunez David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44351 , F 64, S 8, H B 453572, I/A 7 (10/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-12-08
Empresa: CASTILOGISTIC SL
Administrador Solidario
- Castiñeira Antunez David
- Castiñeira Antunez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44351 , F 61, S 8, H B 453572, I/A 1 (06/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-110-08
Información de CASTIÑEIRA ANTUNEZ DAVID
Mostramos los datos de CASTIÑEIRA ANTUNEZ DAVID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTIÑEIRA ANTUNEZ DAVID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos