CASTIÑEIRA ALDEHUELA OSCAR
Informe ejecutivo de CASTIÑEIRA ALDEHUELA OSCAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CASTIÑEIRA ALDEHUELA OSCAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VEYDER SISTEMAS SL | Administrador Unico | 18/07/2024 | |
PIANYI SISTEMAS SL | Administrador Unico | 14/06/2022 | |
NOCONCEPT SL | Administrador Unico | 26/07/2018 | |
BENORD XXI SA | Administrador Unico | 09/07/2015 | |
ELROND NO LIMITS SL | Administrador Unico | 16/04/2015 |
VINCULACIONES DE CASTIÑEIRA ALDEHUELA OSCAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTIÑEIRA ALDEHUELA OSCAR
Empresa: VEYDER SISTEMAS SL
Administrador Unico
- Castiñeira Aldehuela Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE145396, I/A 1 (18/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-145-41
Empresa: PIANYI SISTEMAS SL
Administrador Unico
- Castiñeira Aldehuela Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7237 , F 216, S 8, H SE135091, I/A 1 (14/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-116-41
Empresa: GRUPO LOGISTICO HISPALCARGO SA
Administrador Unico
- Castiñeira Aldehuela Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2909 , F 212, S 8, H SE 37437, I/A 30 (20/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-229-41
Empresa: NOCONCEPT SL
Administrador Unico
- Castiñeira Aldehuela Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5828 , F 137, S 8, H SE100634, I/A 3 (26/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-148-41
Empresa: BENURBAN SA
Administrador Unico
- Castiñeira Aldehuela Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3022 , F 210, S 8, H SE 39613, I/A 8 (22/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-1-41
Empresa: BENURBAN SA
Administrador Unico
- Castiñeira Aldehuela Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3022 , F 210, S 8, H SE 39613, I/A 7 (08/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-157-41
Empresa: GRUPO LOGISTICO HISPALCARGO SA
Administrador Unico
- Castiñeira Aldehuela Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2909 , F 211, S 8, H SE 37437, I/A 27 (22/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-20-41
Empresa: BENORD XXI SA
Administrador Unico
- Castiñeira Aldehuela Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4249 , F 211, S 8, H SE 64345, I/A 3 (09/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-133-41
Empresa: ELROND NO LIMITS SL
Administrador Unico
- Castiñeira Aldehuela Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5994 , F 117, S 8, H SE105099, I/A 2 (16/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-78-41
Información de CASTIÑEIRA ALDEHUELA OSCAR
Mostramos los datos de CASTIÑEIRA ALDEHUELA OSCAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTIÑEIRA ALDEHUELA OSCAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos