CASTILLON PUEYO SANTIAGO
Informe ejecutivo de CASTILLON PUEYO SANTIAGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CASTILLON PUEYO SANTIAGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SICOMORO SERVICIOS INTEGRALES SL | Administrador Unico | 09/01/2023 | |
SICOMORO SERVICIOS INTEGRALES SL | Apoderado Solidario | 19/02/2021 | |
SICOMORO SERVICIOS INTEGRALES SL | Apoderado Solidario | 17/11/2020 |
VINCULACIONES DE CASTILLON PUEYO SANTIAGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTILLON PUEYO SANTIAGO
Empresa: SICOMORO SERVICIOS INTEGRALES SL
Administrador Unico
- Castillon Pueyo Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4468 , F 210, S 8, H Z 36326, I/A 9 (09/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-10-50
Empresa: SICOMORO SERVICIOS INTEGRALES SL
Administrador Mancomunado
- Castillon Pueyo Santiago
- Hiberus Tecnologias De La Informacion Sociedad Lim
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4468 , F 210, S 8, H Z 36326, I/A 9 (09/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-10-50
Empresa: SICOMORO SERVICIOS INTEGRALES SL
Apoderado Solidario
- Castillon Pueyo Santiago
- Gonzalez Azuara Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4468 , F 209, S 8, H Z 36326, I/A 8 (19/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-39-50
Empresa: SICOMORO SERVICIOS INTEGRALES SL
Apoderado Solidario
- Castillon Pueyo Santiago
- Hiberus Tecnologias De La Informacion Sociedad Lim
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3105 , F 179, S 8, H Z 36326, I/A 7 (17/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-226-50
Empresa: SICOMORO SERVICIOS INTEGRALES SL
Administrador Mancomunado
- Castillon Pueyo Santiago
- Hiberus Tecnologias De La Informacion Sociedad Lim
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3105 , F 179, S 8, H Z 36326, I/A 6 (17/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-226-50
Empresa: SICOMORO SERVICIOS INTEGRALES SL
Administrador Unico
- Castillon Pueyo Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3105 , F 179, S 8, H Z 36326, I/A 6 (17/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-226-50
Empresa: SICOMORO SERVICIOS INTEGRALES SL
Administrador Unico
- Castillon Pueyo Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3105 , F 176, S 8, H Z 36326, I/A 2 (27/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-85-50
Empresa: SICOMORO SERVICIOS INTEGRALES SL
Administrador Solidario
- Castillon Pueyo Santiago
- Suarez Luaces Mayte
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3105 , F 176, S 8, H Z 36326, I/A 2 (27/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-85-50
Información de CASTILLON PUEYO SANTIAGO
Mostramos los datos de CASTILLON PUEYO SANTIAGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTILLON PUEYO SANTIAGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos