CASTILLO SOTOS FERNANDO
Informe ejecutivo de CASTILLO SOTOS FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CASTILLO SOTOS FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALQUILER DE MAQUINARIA EMAVI SL | Administrador Unico | 15/02/2024 | |
CASTILLO SOTOS TRANSPORTES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA SL | Socio Unico | 14/01/2019 | |
CASTILLO SOTOS TRANSPORTES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA SL | Administrador Unico | 14/01/2019 |
VINCULACIONES DE CASTILLO SOTOS FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTILLO SOTOS FERNANDO
Empresa: ALQUILER DE MAQUINARIA EMAVI SL
Administrador Unico
- Castillo Sotos Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1043, L 807, F 14, S 8, H AB 29301, I/A 3 (15/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-38-02
Empresa: ALQUILER DE MAQUINARIA EMAVI SL
Administrador Solidario
- Castillo Sotos Fernando
- Castillo Sotos Victoriano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1043, L 807, F 14, S 8, H AB 29301, I/A 3 (15/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-38-02
Empresa: ALQUILER DE MAQUINARIA EMAVI SL
Administrador Solidario
- Castillo Sotos Fernando
- Castillo Sotos Victoriano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1043, L 807, F 13, S 8, H AB 29301, I/A 1 (01/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-46-02
Empresa: ILUMINADO MARTINEZ SL
Administrador Unico
- Castillo Sotos Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 985, L 749, F 203, S 8, H AB 9349, I/A 6 (14/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-13-02
Empresa: ILUMINADO MARTINEZ SL
Socio Único
- Castillo Sotos Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 985, L 749, F 203, S 8, H AB 9349, I/A 6 (14/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-13-02
Información de CASTILLO SOTOS FERNANDO
Mostramos los datos de CASTILLO SOTOS FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTILLO SOTOS FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos