CASTILLO SANZ MARIA EVA
Informe ejecutivo de CASTILLO SANZ MARIA EVA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CASTILLO SANZ MARIA EVA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO VARIANZA SL | Consejero | 08/08/2024 | |
ADVANTERE SCHOOL OF MANAGEMENT AIE | Consejero | 03/06/2021 |
VINCULACIONES DE CASTILLO SANZ MARIA EVA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTILLO SANZ MARIA EVA
Empresa: GRUPO VARIANZA SL
Consejero
- Castillo Sanz Maria Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 828264, I/A 4 (08/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-157-28
Empresa: ADVANTERE SCHOOL OF MANAGEMENT AIE
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41969 , F 110, S 8, H M 743208, I/A 1 (03/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-109-28
Empresa: TELEFONICA SA
Consejero
- Castillo Sanz Maria Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25212 , F 209, S 8, H M 6164, I/A 1896 (17/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-99-28
Empresa: TELEFONICA SA
Consejero
Mmbr.Com.Del
Vicepresidente
Vpre.Pres.Co
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25212 , F 101, S 8, H M 6164, I/A 1805 (21/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-122-28
Información de CASTILLO SANZ MARIA EVA
Mostramos los datos de CASTILLO SANZ MARIA EVA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTILLO SANZ MARIA EVA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos