CASTILLO ROMERO JOSE AMADOR
Informe ejecutivo de CASTILLO ROMERO JOSE AMADOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CASTILLO ROMERO JOSE AMADOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CLUB DE GOLF BIERZO SA | Apoderado Mancomunado | 25/04/2022 | |
CLUB DE GOLF BIERZO SA | Consejero | 25/04/2022 | |
CASTILLO-OVIEDO SL | Administrador Unico | 08/04/2014 | |
CONSTRUCCIONES TRES CASTILLOS SA | Socio Unico | 01/10/2010 |
VINCULACIONES DE CASTILLO ROMERO JOSE AMADOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTILLO ROMERO JOSE AMADOR
Empresa: CLUB DE GOLF BIERZO SA
Consejero
- Castillo Romero Jose Amador
- Gutierrez Fugarolas Francisco Javier
- Guzman Martin Juan Alberto
- Ordoñez Fuertes Carlos Javier
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1167 , F 61, S 8, H LE 9613, I/A 23 (25/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-82-24
Empresa: CLUB DE GOLF BIERZO SA
Apoderado Mancomunado
- Castillo Romero Jose Amador
- Gutierrez Fugarolas Francisco Javier
- Guzman Martin Juan Alberto
- Ordoñez Fuertes Carlos Javier
- Tahoces Carballo Luis-angel
Consejero
Secretario
Tesorero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1167 , F 61, S 8, H LE 9613, I/A 23 (25/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-82-24
Empresa: CLUB DE GOLF BIERZO SA
Apoderado Mancomunado
- Calvete Gutierrez Ruben
- Castillo Romero Jose Amador
- Gutierrez Fugarolas Francisco Javier
- Guzman Martin Juan Alberto
- Ordoñez Fuertes Carlos Javier
Consejero
- Calvete Gutierrez Ruben
- Castillo Romero Jose Amador
- Gutierrez Fugarolas Francisco Javier
- Guzman Martin Juan Alberto
- Ordoñez Fuertes Carlos Javier
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1167 , F 60, S 8, H LE 9613, I/A 22 (25/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-82-24
Empresa: CONSTRUCCIONES TRES CASTILLOS SA
Administrador Unico
- Castillo Romero Jose Amador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 559 , F 58, S 8, H LE 3511, I/A 14 (20/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-164-24
Empresa: CONSTRUCCIONES TRES CASTILLOS SA
Administrador Unico
- Castillo Romero Jose Amador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 559 , F 57, S 8, H LE 3511, I/A 13 (30/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-169-24
Empresa: CASTILLO-OVIEDO SL
Administrador Unico
- Castillo Romero Jose Amador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 841 , F 194, S 8, H LE 9371, I/A 3 (08/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-72-24
Empresa: CONSTRUCCIONES TRES CASTILLOS SA
Administrador Unico
- Castillo Romero Jose Amador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 559 , F 57, S 8, H LE 3511, I/A 12 (16/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-206-24
Empresa: CONSTRUCCIONES TRES CASTILLOS SA
Socio Único
- Castillo Romero Jose Amador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 559 , F 57, S 8, H LE 3511, I/A 10 (01/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-196-24
Información de CASTILLO ROMERO JOSE AMADOR
Mostramos los datos de CASTILLO ROMERO JOSE AMADOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTILLO ROMERO JOSE AMADOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos