CASTILLO RICO PABLO
Informe ejecutivo de CASTILLO RICO PABLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE CASTILLO RICO PABLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EXPERTIA SEGUROS DE DECESOS SA | Apoderado | 16/08/2023 | |
PREVENTIVA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/10/2016 | 27/11/2019 |
PREVENTIVA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA | Apoderado | 29/05/2019 | 27/11/2019 |
INVERSIONES NORUE 2005 SL | Apoderado | 10/12/2018 | 05/08/2019 |
FERRAZ 12 INMUEBLES SL | Apoderado | 29/06/2017 | 05/08/2019 |
EXPERTIA SEGUROS DE DECESOS SA | Apoderado Mancomunado | 11/10/2018 | 01/08/2019 |
AVANTIA SERVICIOS DE GESTION SL | Apoderado | 10/12/2018 | 01/08/2019 |
EXPERTIA SEGUROS DE DECESOS SA | Apoderado | 09/05/2019 | 01/08/2019 |
EXPERTIA SEGUROS DE DECESOS SA | Apoderado | 29/05/2019 | 01/08/2019 |
VINCULACIONES DE CASTILLO RICO PABLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTILLO RICO PABLO
Empresa: EXPERTIA SEGUROS DE DECESOS SA
Apoderado
- Castillo Rico Pablo
- Gil Perez Guillermo
- Lopez Martinez Amancio
- Toral Vicario Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38649 , F 86, S 8, H M 357774, I/A 54 (16/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-160-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Castillo Rico Pablo
Apoderado
- Castillo Rico Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35196 , F 50, S 8, H M 125058, I/A 146 (27/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-233-28
Empresa: INVERSIONES NORUE 2005 SL
Apoderado
- Castillo Rico Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30681 , F 80, S 8, H M 381439, I/A 18 (05/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-153-28
Empresa: FERRAZ 12 INMUEBLES SL
Apoderado
- Castillo Rico Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19633 , F 177, S 8, H M 345191, I/A 12 (05/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-153-28
Empresa: AVANTIA SERVICIOS DE GESTION SL
Apoderado
- Castillo Rico Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27544 , F 151, S 8, H M 360144, I/A 16 (01/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-151-28
Empresa: EXPERTIA SEGUROS DE DECESOS SA
Apoderado Mancomunado
- Castillo Rico Pablo
Apoderado
- Castillo Rico Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38649 , F 82, S 8, H M 357774, I/A 45 (01/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-151-28
Apoderado
- Castillo Rico Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35196 , F 48, S 8, H M 125058, I/A 142 (29/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-104-28
Empresa: EXPERTIA SEGUROS DE DECESOS SA
Apoderado
- Castillo Rico Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38649 , F 82, S 8, H M 357774, I/A 44 (29/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-104-28
Empresa: EXPERTIA SEGUROS DE DECESOS SA
Apoderado
- Arevalo Perez-fontan Juan
- Castillo Rico Pablo
- Gil Perez Guillermo
- Martin Gavin Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38649 , F 81, S 8, H M 357774, I/A 43 (09/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-92-28
Empresa: AVANTIA SERVICIOS DE GESTION SL
Apoderado
- Castillo Rico Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27544 , F 149, S 8, H M 360144, I/A 14 (10/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-240-28
VER MAS ACTOS
Información de CASTILLO RICO PABLO
Mostramos los datos de CASTILLO RICO PABLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTILLO RICO PABLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos