CASTILLO MARTIN IGNACIO
Informe ejecutivo de CASTILLO MARTIN IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CASTILLO MARTIN IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RECA AVEIG INGENIERIA Y CONSTRUCCION SL | Administrador Unico | 25/04/2012 | |
NORAY INGENIERIA SL | Administrador Unico | 23/03/2010 |
VINCULACIONES DE CASTILLO MARTIN IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTILLO MARTIN IGNACIO
Empresa: DRIMABRI OBRAS Y PROYECTOS SL
Liquidador
- Castillo Martin Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34654 , F 29, S 8, H M 623348, I/A 2 (07/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-134-28
Empresa: DRIMABRI OBRAS Y PROYECTOS SL
Administrador Unico
- Castillo Martin Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34654 , F 29, S 8, H M 623348, I/A 2 (07/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-134-28
Empresa: DRIMABRI OBRAS Y PROYECTOS SL
Administrador Unico
- Castillo Martin Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34654 , F 28, S 8, H M 623348, I/A 1 (18/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-79-28
Empresa: DRIMABRI OBRAS Y PROYECTOS SL
Socio Único
- Castillo Martin Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34654 , F 28, S 8, H M 623348, I/A 1 (18/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-79-28
Administrador Unico
- Castillo Martin Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4578, L 3486, F 62, S 8, H MA 99277, I/A 5 (25/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-87-29
Socio Único
- Castillo Martin Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4578, L 3486, F 62, S 8, H MA 99277, I/A 5 (25/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-87-29
Administrador Unico
- Castillo Martin Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4578, L 3486, F 61, S 8, H MA 99277, I/A 3 (08/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-59-29
Empresa: PROCEMA S. XXI SL
Administrador Unico
- Castillo Martin Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3067, L 1980, F 87, S 8, H MA 56629, I/A 3 (29/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-11-29
Empresa: NORAY INGENIERIA SL
Administrador Unico
- Castillo Martin Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2935, L 1848, F 92, S 8, H MA 53002, I/A 4 (23/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-64-29
Información de CASTILLO MARTIN IGNACIO
Mostramos los datos de CASTILLO MARTIN IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTILLO MARTIN IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos