CASTILLO MARIN FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de CASTILLO MARIN FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CASTILLO MARIN FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CASTILLO MARIN E HIJOS SL | Socio Unico | 01/02/2018 | |
CASTILLO MARIN E HIJOS SL | Administrador Unico | 01/02/2018 |
VINCULACIONES DE CASTILLO MARIN FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTILLO MARIN FRANCISCO JAVIER
Empresa: CASTILLO MARIN E HIJOS SL
Administrador Unico
- Castillo Marin Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6493 , F 157, S 8, H SE116449, I/A 1 (01/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-28-41
Empresa: CASTILLO MARIN E HIJOS SL
Socio Único
- Castillo Marin Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6493 , F 157, S 8, H SE116449, I/A 1 (01/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-28-41
Administrador Mancomunado
- Castillo Marin Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6322 , F 178, S 8, H SE112513, I/A 3 (15/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-17-41
Administrador Mancomunado
- Castillo Marin Francisco Javier
- Garcia Sardina Jose Antonio
- Hermida Bizcocho Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6322 , F 177, S 8, H SE112513, I/A 2 (11/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-158-41
Administrador Solidario
- Castillo Marin Francisco Javier
- Garcia Sardina Jose Antonio
- Hermida Bizcocho Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6322 , F 177, S 8, H SE112513, I/A 2 (11/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-158-41
Administrador Solidario
- Castillo Marin Francisco Javier
- Garcia Sardina Jose Antonio
- Hermida Bizcocho Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6322 , F 176, S 8, H SE112513, I/A 1 (06/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-36-41
Información de CASTILLO MARIN FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de CASTILLO MARIN FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTILLO MARIN FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos