CASTILLO HIGUERAS EUGENIO CARLOS
Informe ejecutivo de CASTILLO HIGUERAS EUGENIO CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CASTILLO HIGUERAS EUGENIO CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EDIFICIOS CYNSA SA | Secretario | 11/09/2024 | |
EDIFICIOS CYNSA SA | Consejero Delegado Solidario | 11/09/2024 | |
EDIFICIOS CYNSA SA | Consejero | 11/09/2024 |
VINCULACIONES DE CASTILLO HIGUERAS EUGENIO CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTILLO HIGUERAS EUGENIO CARLOS
Empresa: EDIFICIOS CYNSA SA
Consejero Delegado Solidario
- Castillo Higueras Eugenio Carlos
- Castillo Jaen Soledad
- Juan Pedro Arrebola Nacle
Consejero
- Castillo Higueras Eugenio Carlos
- Castillo Jaen Soledad
- Juan Pedro Arrebola Nacle
Presidente
Secretario
- Castillo Higueras Eugenio Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GR 4888, I/A 14 (11/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-180-18
Empresa: EDIFICIOS CYNSA SA
Consejero Delegado Solidario
- Castillo Higueras Eugenio Carlos
- Castillo Jaen Soledad
- Juan Pedro Arrebola Nacle
Consejero
- Castillo Higueras Eugenio Carlos
- Castillo Jaen Soledad
- Juan Pedro Arrebola Nacle
Presidente
Secretario
- Castillo Higueras Eugenio Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GR 4888, I/A 14 (11/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-180-18
Empresa: HUERTO DEL REALEJO SL
Liquidador Mancomunado
- Castillo Higueras Eugenio Carlos
- Garcia Peña Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1095 , F 152, S 8, H GR 24351, I/A 2 (29/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-85-18
Empresa: HUERTO DEL REALEJO SL
Administrador Mancomunado
- Castillo Higueras Eugenio Carlos
- Garcia Peña Jose Luis
Liquidador Mancomunado
- Castillo Higueras Eugenio Carlos
- Garcia Peña Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1095 , F 152, S 8, H GR 24351, I/A 2 (29/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-85-18
Empresa: EDIFICIOS CYNSA SA
Consejero Delegado Solidario
- Arrebola Nacle Juan Pedro
- Castillo Higueras Eugenio Carlos
- Castillo Jaen Soledad
Consejero
- Arrebola Nacle Juan Pedro
- Castillo Higueras Eugenio Carlos
- Castillo Jaen Soledad
Presidente
Secretario
- Castillo Higueras Eugenio Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 539 , F 135, S 8, H GR 4888, I/A 13 (22/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-144-18
Empresa: EDIFICIOS CYNSA SA
Consejero Delegado Solidario
- Arrebola Nacle Juan Pedro
- Castillo Higueras Eugenio Carlos
- Castillo Jaen Soledad
Consejero
- Arrebola Nacle Juan Pedro
- Castillo Higueras Eugenio Carlos
- Castillo Jaen Soledad
Presidente
Secretario
- Castillo Higueras Eugenio Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 539 , F 135, S 8, H GR 4888, I/A 12 (31/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-213-18
Información de CASTILLO HIGUERAS EUGENIO CARLOS
Mostramos los datos de CASTILLO HIGUERAS EUGENIO CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTILLO HIGUERAS EUGENIO CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos