CASTILLO HERRERA JOSE ANTONIO
Informe ejecutivo de CASTILLO HERRERA JOSE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE CASTILLO HERRERA JOSE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SONAE ARAUCO SA | Apoderado Mancomunado | 10/01/2014 | |
TAIBER TABLEROS AGLOMERADOS IBERICOS SL | Apoderado Mancomunado | 08/11/2013 | |
RACIONALIZACION Y MANUFACTURAS FORESTALES SA | Apoderado Mancomunado | 08/11/2013 | |
TAFIBER TABLEROS DE FIBRAS IBERICOS SL | Apoderado Mancomunado | 08/11/2013 | |
TECNOLOGIAS DEL MEDIO AMBIENTE SA | Apoderado Mancomunado | 08/11/2013 | |
SONAE ARAUCO ESPAÑA-SOLUCIONES DE MADERA SL | Apoderado | 07/11/2013 | |
ASERRADEROS DE CUELLAR SA | Apoderado Mancomunado | 10/10/2013 |
VINCULACIONES DE CASTILLO HERRERA JOSE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTILLO HERRERA JOSE ANTONIO
Empresa: TABLEROS DE FIBRAS SA
Apoderado Mancomunado
- Castillo Herrera Jose Antonio
- Ortega Carballo Jorge Gabriel
- Robledano Ortega Angel Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20090 , F 124, S 8, H M 53118, I/A 483 (10/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-11-28
Empresa: TECNOLOGIAS DEL MEDIO AMBIENTE SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20851 , F 167, S 8, H M 144089, I/A 60 (08/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-220-28
Apoderado Mancomunado
- Castillo Herrera Jose Antonio
- Ortega Carballo Jorge Gabriel
- Robledano Ortega Angel Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15844 , F 149, S 8, H M 183317, I/A 81 (08/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-220-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29277 , F 177, S 8, H M 70754, I/A 114 (08/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-220-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Castillo Herrera Jose Antonio
- Ortega Carballo Jorge Gabriel
- Robledano Ortega Angel Luis
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12795 , F 157, S 8, H M 183318, I/A 65 (08/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-219-28
Empresa: TABLEROS TRADEMA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Castillo Herrera Jose Antonio
- Ortega Carballo Jorge Gabriel
- Pedreira Alvarez Francisco Javier
- Robledano Ortega Angel Luis
- Salgado Rodriguez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16029 , F 50, S 8, H M 183316, I/A 86 (07/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-218-28
Empresa: ASERRADEROS DE CUELLAR SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15943 , F 220, S 8, H M 69758, I/A 54 (10/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-200-28
Información de CASTILLO HERRERA JOSE ANTONIO
Mostramos los datos de CASTILLO HERRERA JOSE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTILLO HERRERA JOSE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos