CASTILLO HERNANDEZ JOSE RAMON
Informe ejecutivo de CASTILLO HERNANDEZ JOSE RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CASTILLO HERNANDEZ JOSE RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALCALA DE PENSIONES ENTIDAD GESTORA DE FONDOS DE PENSIONES SA | Consejero | 15/09/2010 | 02/08/2012 |
GESALCALA SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA SA | Consejero Delegado | 19/10/2009 | 01/08/2012 |
GESALCALA SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA SA | Presidente | 20/08/2009 | 01/08/2012 |
GESALCALA SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA SA | Consejero | 20/08/2009 | 01/08/2012 |
GESALCALA SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA SA | Consejero Delegado Solidario | 20/08/2009 |
VINCULACIONES DE CASTILLO HERNANDEZ JOSE RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTILLO HERNANDEZ JOSE RAMON
Consejero
- Castillo Hernandez Jose Ramon
- Castromil Sanchez Fernando
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7714 , F 85, S 8, H M 124713, I/A 23 (02/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-155-28
Consejero Delegado
- Carvajal Arguelles Juan
- Castillo Hernandez Jose Ramon
Consejero
- Alvarez De Toledo Y Urquijo Alonso
- Carvajal Arguelles Juan
- Castillo Hernandez Jose Ramon
- Castromil Sanchez Fernando
Presidente
- Castillo Hernandez Jose Ramon
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26809 , F 78, S 8, H M 8543, I/A 45 (01/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-154-28
Consejero Delegado
Consejero
- Castillo Hernandez Jose Ramon
- Castromil Sanchez Fernando
- Fernandez De Henestrosa Arguelles Diego
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7714 , F 84, S 8, H M 124713, I/A 19 (15/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-185-28
Consejero Delegado
- Castillo Hernandez Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26809 , F 77, S 8, H M 8543, I/A 40 (19/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-209-28
Consejero
- Castillo Hernandez Jose Ramon
- Castromil Sanchez Fernando
Presidente
- Castillo Hernandez Jose Ramon
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11310 , F 209, S 8, H M 8543, I/A 38 (20/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-171-28
Consejero Delegado Solidario
- Castillo Hernandez Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11310 , F 209, S 8, H M 8543, I/A 38 (20/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-171-28
Información de CASTILLO HERNANDEZ JOSE RAMON
Mostramos los datos de CASTILLO HERNANDEZ JOSE RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTILLO HERNANDEZ JOSE RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos