CASTILLO GAVIRA EMILIO MANUEL
Informe ejecutivo de CASTILLO GAVIRA EMILIO MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CASTILLO GAVIRA EMILIO MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ACTIVOS EMAXA SL | Administrador Unico | 04/01/2023 | |
PROMOCIONES OKAY SL | Administrador Mancomunado | 11/02/2016 | |
PROMOCIONES OKAY SL | Apoderado Solidario | 11/02/2016 |
VINCULACIONES DE CASTILLO GAVIRA EMILIO MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTILLO GAVIRA EMILIO MANUEL
Empresa: ACTIVOS EMAXA SL
Administrador Unico
- Castillo Gavira Emilio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1260 , F 17, S 8, H CA 15587, I/A 4 (04/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-10-11
Empresa: ACTIVOS EMAXA SL
Administrador Unico
- Castillo Gavira Emilio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1260 , F 17, S 8, H CA 15587, I/A 4 (04/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-10-11
Empresa: ACTIVOS EMAXA SL
Administrador Unico
- Castillo Gavira Emilio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1260 , F 16, S 8, H CA 15587, I/A 3 (14/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-120-11
Empresa: ACTIVOS EMAXA SL
Administrador Mancomunado
- Castillo Gavira Emilio Manuel
- Gavira Gomez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1260 , F 16, S 8, H CA 15587, I/A 2 (22/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-65-11
Empresa: PROMOCIONES OKAY SL
Apoderado Solidario
- Castillo Gavira Emilio Manuel
- Castillo Gavira Isabel Jordana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1758 , F 195, S 8, H CA 4316, I/A 8 (11/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-34-11
Empresa: PROMOCIONES OKAY SL
Administrador Mancomunado
- Castillo Gavira Emilio Manuel
- Gavira Gomez Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1758 , F 194, S 8, H CA 4316, I/A 7 (11/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-34-11
Empresa: PROMOCIONES COMERCIALES GAGO SL
Consejero
- Castillo Gavira Emilio Manuel
- Castillo Gavira Isabel Jordana
- Gavira Gomez Francisca
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1236 , F 136, S 8, H CA 4512, I/A 13 (10/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-34-11
Empresa: PROMOCIONES COMERCIALES GAGO SL
Secretario
- Castillo Gavira Emilio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1236 , F 135, S 8, H CA 4512, I/A 10 (09/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-242-11
Información de CASTILLO GAVIRA EMILIO MANUEL
Mostramos los datos de CASTILLO GAVIRA EMILIO MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTILLO GAVIRA EMILIO MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos