CASTILLO FERNANDEZ MIGUEL
Informe ejecutivo de CASTILLO FERNANDEZ MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CASTILLO FERNANDEZ MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AXEL SPRINGER ESPAÑA SA | Apoderado | 08/07/2022 |
VINCULACIONES DE CASTILLO FERNANDEZ MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTILLO FERNANDEZ MIGUEL
Empresa: AXEL SPRINGER ESPAÑA SA
Apoderado
- Castillo Fernandez Miguel
- Lopez Barranco Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31086 , F 196, S 8, H M 83351, I/A 107 (08/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-135-28
Empresa: AXEL SPRINGER ESPAÑA SA
Apoderado Solidario
Apoderado
- Aguinaco Moreno Jorge
- Aristondo Maruri Jose
- Aristondo Maruri Jose
- Aristondo Maruri Jose
- Aristondo Maruri Jose
- Aristondo Maruri Jose
- Castellnou Sarda Esther
- Castillo Fernandez Miguel
- Cristobal Roncero Maria Del Rosario
- De La Cruz Rojas Rodolfo Augusto
- De La Cruz Rojas Rodolfo Augusto
- Del Campo Castillo Manuel
- Dorfmeister Villalba Astrid
- Elvira Benito David
- Franco Burgos Sandra
- Fruhbeck Fruhbeck Guillermo
- Fruhbeck Olmedo Federico
- Fruhbeck Olmedo Fernando
- Fruhbeck Olmedo Guillermo
- Iglesias Ruiz Julio
- Iglesias Ruiz Julio
- Iglesias Ruiz Julio
- Iglesias Ruiz Julio
- Iglesias Ruiz Julio
- Klasener Ralf
- Miralles Soler Hector
- Nieto Marquez Celia Maria
- Otto Karsten Klaus Wilhelm
- Perez Gomez Carlos
- Perez Gomez Carlos
- Perez Gomez Carlos
- Perez Gomez Carlos
- Perez Gomez Carlos
- Pi Costa Miquel
- Sandmann Robert Oliver
- Sarrate Pou Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31086 , F 193, S 8, H M 83351, I/A 103 (02/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-151-28
Empresa: AXEL SPRINGER ESPAÑA SA
Apoderado
- Castillo Fernandez Miguel
- Del Campo Castillo Manuel
- Miralles Soler Hector
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31086 , F 191, S 8, H M 83351, I/A 97 (25/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-190-28
Empresa: MULTICIUDAD SL
Apoderado
- Castillo Fernandez Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25149 , F 89, S 8, H M 452903, I/A 6 (23/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-63-28
Empresa: MULTICIUDAD SL
Director General
- Castillo Fernandez Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25149 , F 89, S 8, H M 452903, I/A 6 (23/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-63-28
Información de CASTILLO FERNANDEZ MIGUEL
Mostramos los datos de CASTILLO FERNANDEZ MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTILLO FERNANDEZ MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos