CASTILLO FERNANDEZ JOAQUIN
Informe ejecutivo de CASTILLO FERNANDEZ JOAQUIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CASTILLO FERNANDEZ JOAQUIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVICIOS INMOBILIARIOS HERGACAN SL | Consejero Delegado | 10/08/2020 | |
SERVICIOS INMOBILIARIOS HERGACAN SL | Consejero | 02/07/2020 | |
PROMOCIONES INMOBILIARIAS BAHIA LAREDO SL | Consejero Delegado | 26/04/2018 | |
PROMOCIONES MIOCON SL | Administrador Unico | 04/09/2012 |
VINCULACIONES DE CASTILLO FERNANDEZ JOAQUIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTILLO FERNANDEZ JOAQUIN
Empresa: SERVICIOS INMOBILIARIOS HERGACAN SL
Consejero Delegado
- Castillo Fernandez Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1228 , F 171, S 8, H S 34556, I/A 2 (10/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-161-39
Empresa: SERVICIOS INMOBILIARIOS HERGACAN SL
Consejero
- Barrueco Aguirre Gabriel
- Castillo Fernandez Joaquin
- Casuso Nates Jose Luis
- Garzon Gonzalez Miguel Angel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1228 , F 168, S 8, H S 34556, I/A 1 (02/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-131-39
Consejero Delegado
- Castillo Fernandez Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 630 , F 27, S 8, H S 5341, I/A 6 (26/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-86-39
Consejero Delegado Mancomunado
- Castillo Fernandez Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 630 , F 27, S 8, H S 5341, I/A 6 (26/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-86-39
Empresa: CONSTRUCCIONES PICOMAR SL
Liquidador Solidario
- Castillo Fernandez Joaquin
- Castillo Villaverde Jose Javier
- Casuso Nates Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 628 , F 58, S 8, H S 66, I/A 7 (24/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-229-39
Empresa: CONSTRUCCIONES PICOMAR SL
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 628 , F 58, S 8, H S 66, I/A 7 (24/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-229-39
Empresa: PROMOCIONES MIOCON SL
Administrador Unico
- Castillo Fernandez Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4314 , F 180, S 8, H BI 37534, I/A 2 (04/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-178-48
Empresa: PROMOCIONES INMOBILIARIAS LARESAN SL
Liquidador Solidario
- Castillo Fernandez Joaquin
- Casuso Nates Jose Luis
- Fernandez Ansola Carlos Maria
- Garcia Asenjo Javier
- Martinez Ruiz Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 742 , F 16, S 8, H S 6420, I/A 5 (21/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-146-39
Empresa: PROMOCIONES INMOBILIARIAS LARESAN SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Castillo Fernandez Joaquin
Consejero
- Castillo Fernandez Joaquin
- Casuso Nates Jose Luis
- Fernandez Ansola Carlos Maria
- Garcia Asenjo Javier
- Martinez Ruiz Luis
Presidente
Secretario
- Castillo Fernandez Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 742 , F 16, S 8, H S 6420, I/A 5 (21/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-146-39
Información de CASTILLO FERNANDEZ JOAQUIN
Mostramos los datos de CASTILLO FERNANDEZ JOAQUIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTILLO FERNANDEZ JOAQUIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos