CASTILLO DEVIS RAFAEL
Informe ejecutivo de CASTILLO DEVIS RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CASTILLO DEVIS RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CASTISER SL | Liquidador Unico | 09/01/2015 | |
MIBOO SISTEMAS SL | Administrador Unico | 25/03/2013 |
VINCULACIONES DE CASTILLO DEVIS RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTILLO DEVIS RAFAEL
Empresa: MENTAKERS SL
Liquidador Unico
- Castillo Devis Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9688, L 6970, F 72, S 8, H V 155932, I/A 2 (15/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-56-46
Empresa: MENTAKERS SL
Administrador Unico
- Castillo Devis Rafael
Liquidador Unico
- Castillo Devis Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9688, L 6970, F 72, S 8, H V 155932, I/A 2 (15/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-56-46
Empresa: FENIE ENERGIA SA
Apoderado Mancomunado
- Castillo Devis Rafael
- Castillo Devis Rafael
- Moya Barcelo Carlos
Apoderado Solidario
- Castillo Devis Rafael
- Moya Barcelo Carlos
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36977 , F 138, S 8, H M 501244, I/A 59 (10/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-52-28
Empresa: FENIE ENERGIA SA
Consj.Domini
- Castillo Devis Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36977 , F 138, S 8, H M 501244, I/A 59 (10/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-52-28
Empresa: FENIE ENERGIA SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36977 , F 120, S 8, H M 501244, I/A 48 (04/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-28-28
Empresa: FENIE ENERGIA SA
Apoderado Mancomunado
- Alcaide Garriga Jaume
- Castillo Devis Rafael
- Fornes Vallespir Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36977 , F 108, S 8, H M 501244, I/A 39 (09/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-92-28
Empresa: FENIE ENERGIA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36977 , F 103, S 8, H M 501244, I/A 36 (23/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-102-28
Empresa: CASTISER SL
Liquidador Unico
- Castillo Devis Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3701, L 1013, F 213, S 8, H V 13909, I/A 9 (09/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-10-46
Empresa: CASTISER SL
Administrador Unico
- Castillo Devis Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3701, L 1013, F 213, S 8, H V 13909, I/A 9 (09/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-10-46
Empresa: MENTAKERS SL
Administrador Unico
- Castillo Devis Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9688, L 6970, F 71, S 8, H V 155932, I/A 1 (07/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-196-46
VER MAS ACTOS
Información de CASTILLO DEVIS RAFAEL
Mostramos los datos de CASTILLO DEVIS RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTILLO DEVIS RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos