CASTILLO DE LA CRUZ FRANCISCO MIGUEL
Informe ejecutivo de CASTILLO DE LA CRUZ FRANCISCO MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CASTILLO DE LA CRUZ FRANCISCO MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MONTBLANCASEM SL | Administrador Solidario | 01/03/2024 | |
CASTILLO SEMPERE SL | Administrador Solidario | 17/03/2023 |
VINCULACIONES DE CASTILLO DE LA CRUZ FRANCISCO MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTILLO DE LA CRUZ FRANCISCO MIGUEL
Empresa: MONTBLANCASEM SL
Administrador Solidario
- Castillo De La Cruz Francisco Miguel
- Sempere Alba Maria Africa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6468, L 5376, F 20, S 8, H MA180058, I/A 1 (01/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-48-29
Empresa: CASTILLO SEMPERE SL
Administrador Solidario
- Castillo De La Cruz Francisco Miguel
- Sempere Alba Maria Africa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5950, L 4857, F 99, S 8, H MA156245, I/A 2 (17/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-59-29
Empresa: CASTILLO SEMPERE SL
Administrador Unico
- Castillo De La Cruz Francisco Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5950, L 4857, F 99, S 8, H MA156245, I/A 2 (17/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-59-29
Empresa: CASTILLO SEMPERE SL
Administrador Unico
- Castillo De La Cruz Francisco Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5950, L 4857, F 98, S 8, H MA156245, I/A 1 (08/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-136-29
Empresa: ATLAS GYM 2015 SL
Administrador Mancomunado
- Castillo De La Cruz Francisco Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5463, L 4370, F 166, S 8, H MA131344, I/A 2 (16/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-98-29
Empresa: ATLAS GYM 2015 SL
Administrador Mancomunado
- Castillo De La Cruz Francisco Miguel
- Lores Hamed Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5463, L 4370, F 166, S 8, H MA131344, I/A 1 (17/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-246-29
Información de CASTILLO DE LA CRUZ FRANCISCO MIGUEL
Mostramos los datos de CASTILLO DE LA CRUZ FRANCISCO MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTILLO DE LA CRUZ FRANCISCO MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos