CASTILLO CUBERO IVAN
Informe ejecutivo de CASTILLO CUBERO IVAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CASTILLO CUBERO IVAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CASH FLOW SL | Administrador Unico | 30/05/2024 | |
ZARVIAQUA SL | Apoderado | 12/03/2024 | |
DAVISER PATRIMONIAL SL | Administrador Unico | 02/03/2018 |
VINCULACIONES DE CASTILLO CUBERO IVAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTILLO CUBERO IVAN
Empresa: CASH FLOW SL
Administrador Unico
- Castillo Cubero Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H Z 74112, I/A 1 (30/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-110-50
Empresa: ZARVIAQUA SL
Apoderado
- Castillo Cubero Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4119 , F 187, S 8, H Z 58708, I/A 8 (12/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-56-50
Empresa: ZARVIAQUA SL
Administrador Unico
- Castillo Cubero Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4119 , F 187, S 8, H Z 58708, I/A 7 (28/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-47-50
Empresa: INDIQA SERVICIOS INMOBILIARIOS SL
Apoderado
- Castillo Cubero Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4555 , F 5, S 8, H Z 69271, I/A 4 (16/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-223-50
Empresa: INDIQA SERVICIOS INMOBILIARIOS SL
Apoderado
- Castillo Cubero Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4555 , F 4, S 8, H Z 69271, I/A 2 (28/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-212-50
Empresa: CASTDIVAN SL
Liquidador
- Castillo Cubero Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4060 , F 57, S 8, H Z 57140, I/A 3 (26/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-212-50
Empresa: CASTDIVAN SL
Administrador Unico
- Castillo Cubero Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4060 , F 57, S 8, H Z 57140, I/A 3 (26/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-212-50
Empresa: SERCONZA 2020 SL
Administrador Unico
- Castillo Cubero Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4464 , F 199, S 8, H Z 67092, I/A 2 (06/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-132-50
Empresa: SERCONZA 2020 SL
Administrador Unico
- Castillo Cubero Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4464 , F 197, S 8, H Z 67092, I/A 1 (08/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-93-50
Empresa: DAVISER PATRIMONIAL SL
Administrador Unico
- Castillo Cubero Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4323 , F 121, S 8, H Z 63559, I/A 1 (02/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-50-50
VER MAS ACTOS
Información de CASTILLO CUBERO IVAN
Mostramos los datos de CASTILLO CUBERO IVAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTILLO CUBERO IVAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos