CASTILLO CARO DAVID
Informe ejecutivo de CASTILLO CARO DAVID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CASTILLO CARO DAVID
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COALIMENT ANDALUCIA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/11/2018 |
VINCULACIONES DE CASTILLO CARO DAVID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTILLO CARO DAVID
Empresa: COALIMENT ANDALUCIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Castillo Caro David
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1649 , F 194, S 8, H GR 51157, I/A 4 (23/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-231-18
Empresa: GESTION CASTILLO CARO SL
Administrador Unico
- Castillo Caro David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5377, L 4284, F 93, S 8, H MA127216, I/A 3 (13/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-13-29
Empresa: GESTION CASTILLO CARO SL
Administrador Unico
- Castillo Caro David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5377, L 4284, F 93, S 8, H MA127216, I/A 3 (13/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-13-29
Empresa: GESTION CASTILLO CARO SL
Administrador Unico
- Castillo Caro David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5377, L 4284, F 92, S 8, H MA127216, I/A 1 (05/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-50-29
Información de CASTILLO CARO DAVID
Mostramos los datos de CASTILLO CARO DAVID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTILLO CARO DAVID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos