CASTILLO ARROYO FRANCISCO PAULA
Informe ejecutivo de CASTILLO ARROYO FRANCISCO PAULA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CASTILLO ARROYO FRANCISCO PAULA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROYECTOS Y EJECUCIONES RICOSUR 2MIL SL | Socio Unico | 13/02/2013 | |
INVERSIONES DELCARY 2012 SL | Administrador Unico | 30/05/2012 |
VINCULACIONES DE CASTILLO ARROYO FRANCISCO PAULA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTILLO ARROYO FRANCISCO PAULA
Administrador Unico
- Castillo Arroyo Francisco Paula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2328 , F 192, S 8, H CO 33053, I/A 2 (12/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-223-14
Empresa: CONSTRUCCIONES RICADE SLL
Administrador Solidario
- Castillo Arroyo Francisco Paula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1259 , F 180, S 8, H CO 12571, I/A 4 (25/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-22-14
Administrador Unico
- Castillo Arroyo Francisco Paula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2328 , F 191, S 8, H CO 33053, I/A 1 (13/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-35-14
Socio Único
- Castillo Arroyo Francisco Paula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2328 , F 191, S 8, H CO 33053, I/A 1 (13/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-35-14
Empresa: INVERSIONES DELCARY 2012 SL
Administrador Unico
- Castillo Arroyo Francisco Paula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2284 , F 201, S 8, H CO 32173, I/A 1 (30/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-108-14
Información de CASTILLO ARROYO FRANCISCO PAULA
Mostramos los datos de CASTILLO ARROYO FRANCISCO PAULA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTILLO ARROYO FRANCISCO PAULA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos