CASTILLO ALMA OCHOA
Informe ejecutivo de CASTILLO ALMA OCHOA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CASTILLO ALMA OCHOA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MORNINGSTAR NETWORK SL | Consejero | 12/05/2014 | |
MORNINGSTAR NETWORK SL | Apoderado Mancomunado | 01/06/2012 | |
GENWORTH FINANCIAL INSURANCE COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA | Apoderado Mancomunado | 12/05/2009 | 31/07/2009 |
GENWORTH FINANCIAL LIFE COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA SA | Apoderado Mancomunado | 01/06/2009 | 29/06/2009 |
VINCULACIONES DE CASTILLO ALMA OCHOA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTILLO ALMA OCHOA
Empresa: MORNINGSTAR NETWORK SL
Consejero Delegado
Consejero
- Castillo Alma Ochoa
- Roomans Mark John
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26019 , F 129, S 8, H M 268387, I/A 17 (12/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-94-28
Empresa: MORNINGSTAR NETWORK SL
Apoderado Mancomunado
- Castillo Alma Ochoa
- Desmond Bevin
- Ellis Craig John
- Gongo Yingli
- Osei Gyamfi Vera
- Roomans Mark John
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26019 , F 126, S 8, H M 268387, I/A 14 (01/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-111-28
Apoderado Mancomunado
- Castillo Alma Ochoa
- Estevez Luana Rita Maria
- Meurer Ralf Ulrich
- Vecino Turrientes Itziar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18537 , F 197, S 8, H M 121063, I/A 54 (31/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-151-28
Apoderado Mancomunado
- Castillo Alma Ochoa
- Estevez Luana Rita Maria
- Meurer Ralf Ulrich
- Vecino Turrientes Itziar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22139 , F 116, S 8, H M 122623, I/A 54 (29/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-127-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22139 , F 115, S 8, H M 122623, I/A 52 (01/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-108-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18537 , F 195, S 8, H M 121063, I/A 51 (12/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-96-28
Información de CASTILLO ALMA OCHOA
Mostramos los datos de CASTILLO ALMA OCHOA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTILLO ALMA OCHOA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos