CASTILLEJO BENITA JESUS
Informe ejecutivo de CASTILLEJO BENITA JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CASTILLEJO BENITA JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMERCIAL VILA VILA SA | Apoderado Solidario | 15/01/2021 | |
COMERCIAL VILA VILA SA | Apoderado Solidario | 18/09/2015 | |
TURISMES SABADELL SL | Apoderado | 02/03/2012 | |
COMERCIAL VILA VILA SA | Apoderado | 27/04/2010 |
VINCULACIONES DE CASTILLEJO BENITA JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTILLEJO BENITA JESUS
Empresa: COMERCIAL VILA VILA SA
Apoderado Solidario
- Castillejo Benita Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25810 , F 115, S 8, H B 70958, I/A 31 (15/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-15-08
Empresa: COMERCIAL VILA VILA SA
Apoderado Solidario
- Castillejo Benita Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9411 , F 224, S 8, H B 70958, I/A 26 (18/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-185-08
Empresa: TURISMES SABADELL SL
Apoderado
- Castillejo Benita Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42707 , F 25, S 8, H B 415164, I/A 3 (02/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-51-08
Empresa: COMERCIAL VILA VILA SA
Apoderado
- Castillejo Benita Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9411 , F 223, S 8, H B 70958, I/A 21 (27/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-87-08
Información de CASTILLEJO BENITA JESUS
Mostramos los datos de CASTILLEJO BENITA JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTILLEJO BENITA JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos