CASTILLA SEPTIEM JAVIER
Informe ejecutivo de CASTILLA SEPTIEM JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CASTILLA SEPTIEM JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IMEDIA LABS STUDIOS SL | Socio Unico | 30/06/2014 | |
IMEDIA LABS STUDIOS SL | Administrador Unico | 30/06/2014 |
VINCULACIONES DE CASTILLA SEPTIEM JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTILLA SEPTIEM JAVIER
Empresa: CODELABS INTERACTIVE MEDIA SL
Liquidador
- Castilla Septiem Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32317 , F 148, S 8, H M 581752, I/A 2 (10/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-93-28
Empresa: CODELABS INTERACTIVE MEDIA SL
Administrador Unico
- Castilla Septiem Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32317 , F 148, S 8, H M 581752, I/A 2 (10/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-93-28
Empresa: HYDRA NETWORKS SL
Liquidador
- Castilla Septiem Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1282 , F 176, S 8, H TO 22360, I/A 2 (30/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-87-45
Empresa: HYDRA NETWORKS SL
Administrador Unico
- Castilla Septiem Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1282 , F 176, S 8, H TO 22360, I/A 2 (30/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-87-45
Empresa: IMEDIA LABS STUDIOS SL
Administrador Unico
- Castilla Septiem Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1590 , F 65, S 8, H TO 36368, I/A 1 (30/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-126-45
Empresa: IMEDIA LABS STUDIOS SL
Socio Único
- Castilla Septiem Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1590 , F 65, S 8, H TO 36368, I/A 1 (30/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-126-45
Empresa: CODELABS INTERACTIVE MEDIA SL
Administrador Unico
- Castilla Septiem Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32317 , F 145, S 8, H M 581752, I/A 1 (10/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-113-28
Empresa: MALIWU ONLINE SL
Liquidador Solidario
- Castilla Septiem Javier
- Rodriguez Plana Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26299 , F 22, S 8, H M 473948, I/A 2 (05/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-72-28
Empresa: MALIWU ONLINE SL
Administrador Solidario
- Castilla Septiem Javier
- Rodriguez Plana Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26299 , F 22, S 8, H M 473948, I/A 2 (05/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-72-28
Empresa: MALIWU ONLINE SL
Administrador Solidario
- Castilla Septiem Javier
- Rodriguez Plana Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26299 , F 21, S 8, H M 473948, I/A 1 (29/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-6-28
Información de CASTILLA SEPTIEM JAVIER
Mostramos los datos de CASTILLA SEPTIEM JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTILLA SEPTIEM JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos