CASTILLA PEREZ ISABEL MARIA
Informe ejecutivo de CASTILLA PEREZ ISABEL MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CASTILLA PEREZ ISABEL MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FARGAS SOLUTIONS SL | Apoderado Solidario | 07/11/2013 | 11/01/2019 |
CONSELL DE CENT ASSESSORS SL | Apoderado | 12/04/2013 | 27/02/2015 |
E-DOC SERVICIOS DE PROCESADO DE DOCUMENTACION PARA EMPRESAS SL | Apoderado | 02/05/2013 | 27/02/2015 |
VINCULACIONES DE CASTILLA PEREZ ISABEL MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTILLA PEREZ ISABEL MARIA
Empresa: FARGAS SOLUTIONS SL
Apoderado Solidario
- Castilla Perez Isabel Maria
- Fargas Esteve Jose Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43997 , F 143, S 8, H B 301022, I/A 18 (11/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-08
Apoderado
- Castilla Perez Isabel Maria
- Fargas Esteve Jose Javier
- Fargas Esteve Marc Albert
- Garcia Moreno Paula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41609 , F 156, S 8, H B 390742, I/A 10 (27/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-46-08
Empresa: CONSELL DE CENT ASSESSORS SL
Apoderado
- Castilla Perez Isabel Maria
- Fargas Esteve Marc Albert
- Garcia Moreno Paula
- Garcia Moreno Paula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36414 , F 57, S 8, H B 288357, I/A 14 (27/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-46-08
Empresa: FARGAS SOLUTIONS SL
Apoderado Solidario
- Castilla Perez Isabel Maria
- Fargas Esteve Jose Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43997 , F 142, S 8, H B 301022, I/A 15 (07/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-218-08
Empresa: FARGAS ECONOMISTAS Y ABOGADOS SL
Apoderado
- Castilla Perez Isabel Maria
- Fargas Esteve Jose Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41609 , F 154, S 8, H B 390742, I/A 6 (02/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-87-08
Empresa: CONSELL DE CENT ASSESSORS SL
Apoderado
- Castilla Perez Isabel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36414 , F 56, S 8, H B 288357, I/A 13 (12/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-74-08
Información de CASTILLA PEREZ ISABEL MARIA
Mostramos los datos de CASTILLA PEREZ ISABEL MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTILLA PEREZ ISABEL MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos