CASTILLA MOZO RAFAEL
Informe ejecutivo de CASTILLA MOZO RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 16
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE CASTILLA MOZO RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EL ALCORNOCAL DE LA PEDRERA SL | Administrador Solidario | 24/07/2020 | 05/08/2020 |
EL ALCORNOCAL DE LA PEDRERA SL | Administrador Unico | 05/08/2014 | 24/07/2020 |
MATADERO INDUSTRIAL EL MAYORAZGO JABUGO SL | Secretario | 09/01/2012 | 07/01/2016 |
MATADERO INDUSTRIAL EL MAYORAZGO JABUGO SL | Consejero | 09/01/2012 | 07/01/2016 |
MATADERO INDUSTRIAL EL MAYORAZGO JABUGO SL | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 09/01/2012 | 07/01/2016 |
AGROPECUARIA CASTILLA SANCHEZ SA | Secretario | 11/03/2013 | 07/01/2016 |
AGROPECUARIA CASTILLA SANCHEZ SA | Consejero | 11/03/2013 | 07/01/2016 |
AGROPECUARIA CASTILLA SANCHEZ SA | Consejero Delegado Mancomunado | 10/01/2011 | 07/01/2016 |
AGROPECUARIA CASTILLA SANCHEZ SA | Consejero Delegado Solidario | 07/01/2016 | |
LUIS CASTILLA SANCHEZ SA | Secretario | 11/03/2013 | 17/12/2015 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE CASTILLA MOZO RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTILLA MOZO RAFAEL
Empresa: EL ALCORNOCAL DE LA PEDRERA SL
Administrador Solidario
- Castilla Mozo Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5896 , F 141, S 8, H SE102160, I/A 3 (05/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-156-41
Empresa: EL ALCORNOCAL DE LA PEDRERA SL
Administrador Solidario
- Castaño Quintero Eulogio Jose
- Castilla Mozo Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5896 , F 141, S 8, H SE102160, I/A 2 (24/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-153-41
Empresa: EL ALCORNOCAL DE LA PEDRERA SL
Administrador Unico
- Castilla Mozo Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5896 , F 141, S 8, H SE102160, I/A 2 (24/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-153-41
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Castilla Borrallo Juan Esteban
- Castilla Mozo Rafael
Consejero
- Castilla Borrallo Juan Esteban
- Castilla Borrallo Maria Piedad
- Castilla Mozo Rafael
Presidente
Secretario
- Castilla Mozo Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 958 , F 193, S 8, H H 11325, I/A 17 (07/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-11-21
Empresa: AGROPECUARIA CASTILLA SANCHEZ SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Castilla Borrallo Juan Esteban
- Castilla Mozo Rafael
Consejero Delegado Solidario
- Castilla Borrallo Juan Esteban
- Castilla Mozo Rafael
Consejero
- Castilla Borrallo Juan Esteban
- Castilla Borrallo Maria Piedad
- Castilla Mozo Rafael
Presidente
Secretario
- Castilla Mozo Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 383 , F 150, S 8, H H 10153, I/A 12 (07/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-11-21
Empresa: LUIS CASTILLA SANCHEZ SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Castilla Borrallo Juan Esteban
- Castilla Mozo Jose Luis
- Castilla Mozo Rafael
Consejero Delegado Solidario
- Castilla Borrallo Juan Esteban
- Castilla Mozo Jose Luis
- Castilla Mozo Rafael
Consejero
- Castilla Borrallo Juan Esteban
- Castilla Borrallo Maria Piedad
- Castilla Mozo Rafael
Presidente
Secretario
- Castilla Mozo Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 254, L 132, F 18, S 8, H H 11326, I/A 12 (17/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-3-21
Empresa: CORTEGANA RESORT SL
Administrador Solidario
- Castilla Mozo Jose Luis
- Castilla Mozo Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4650 , F 211, S 8, H SE 73380, I/A 4 (25/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-104-41
Empresa: EL ALCORNOCAL DE LA PEDRERA SL
Administrador Unico
- Castilla Mozo Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5896 , F 138, S 8, H SE102160, I/A 1 (05/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-156-41
Empresa: AGROPECUARIA CASTILLA SANCHEZ SA
Consejero
- Castilla Borrallo Juan Esteban
- Castilla Borrallo Maria Piedad
- Castilla Mozo Jose Luis
- Castilla Mozo Rafael
Presidente
Secretario
- Castilla Mozo Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 383 , F 149, S 8, H H 10153,H , I/ 10 (11/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-55-21
Empresa: LUIS CASTILLA SANCHEZ SA
Consejero
- Castilla Borrallo Juan Esteban
- Castilla Borrallo Maria Piedad
- Castilla Mozo Jose Luis
- Castilla Mozo Rafael
Presidente
Secretario
- Castilla Mozo Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 254, L 132, F 17, S 8, H H 11326,H , I/ 10 (11/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-55-21
VER MAS ACTOS
Información de CASTILLA MOZO RAFAEL
Mostramos los datos de CASTILLA MOZO RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTILLA MOZO RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos