CASTILLA MARTIN MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de CASTILLA MARTIN MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CASTILLA MARTIN MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESTRUCTURAS CONDAL SA | Presidente | 02/02/2021 | |
ESTRUCTURAS CONDAL SA | Consejero | 02/02/2021 | |
BONANOVA CONSTRUCTORA PROMOTORA SA | Apoderado Solidario | 13/02/2015 | |
M2LINX DESIGN SL | Apoderado Solidario | 11/03/2014 |
VINCULACIONES DE CASTILLA MARTIN MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTILLA MARTIN MARIA DEL CARMEN
Empresa: ESTRUCTURAS CONDAL SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Castilla Martin Maria Del Carmen
- Chercoles Gutierrez Miguel
- Rodriguez Castilla Alfredo Amancio
Presidente
- Castilla Martin Maria Del Carmen
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46455 , F 142, S 8, H B 64702, I/A 30 (02/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-27-08
Empresa: BONANOVA CONSTRUCTORA PROMOTORA SA
Apoderado Solidario
- Castilla Martin Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21053 , F 79, S 8, H B 15623, I/A 16 (13/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-35-08
Empresa: BONANOVA CONSTRUCTORA PROMOTORA SA
Administrador Unico
- Castilla Martin Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21053 , F 79, S 8, H B 15623, I/A 15 (13/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-35-08
Empresa: BONANOVA CONSTRUCTORA PROMOTORA SA
Administrador Unico
- Castilla Martin Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21053 , F 79, S 8, H B 15623, I/A 14 (02/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-196-08
Empresa: M2LINX DESIGN SL
Apoderado Solidario
- Castilla Martin Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39788 , F 24, S 8, H B 355283, I/A 5 (11/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-54-08
Empresa: BONANOVA CONSTRUCTORA PROMOTORA SA
Administrador Unico
- Castilla Martin Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21053 , F 79, S 8, H B 15623, I/A 13 (13/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-225-08
Información de CASTILLA MARTIN MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de CASTILLA MARTIN MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTILLA MARTIN MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos