CASTILLA GOIXART JOSE LUIS
Informe ejecutivo de CASTILLA GOIXART JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CASTILLA GOIXART JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ADDURNO SEAFRONT REAL ESTATE SL | Administrador Unico | 29/04/2021 | |
COLOM & GOIXART DIAGNOSTICS SL | Administrador Unico | 13/03/2019 | |
ADDURNO SL | Administrador Unico | 04/09/2018 | |
CASTILLA CASALS SL | Administrador Solidario | 02/08/2018 |
VINCULACIONES DE CASTILLA GOIXART JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTILLA GOIXART JOSE LUIS
Empresa: ADDURNO SEAFRONT REAL ESTATE SL
Administrador Unico
- Castilla Goixart Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3254 , F 16, S 8, H T 56993, I/A 1 (29/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-85-43
Empresa: COLOM & GOIXART DIAGNOSTICS SL
Administrador Unico
- Castilla Goixart Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3095 , F 69, S 8, H T 53298, I/A 2 (13/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-55-43
Empresa: COLOM & GOIXART DIAGNOSTICS SL
Administrador Solidario
- Castilla Goixart Jose Luis
- Colom Blanco Anna Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3095 , F 69, S 8, H T 53298, I/A 2 (13/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-55-43
Empresa: ADDURNO SL
Administrador Unico
- Castilla Goixart Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46441 , F 182, S 8, H B 520157, I/A 2 (04/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-176-08
Empresa: COLOM & GOIXART DIAGNOSTICS SL
Administrador Solidario
- Castilla Goixart Jose Luis
- Colom Blanco Anna Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3095 , F 66, S 8, H T 53298, I/A 1 (10/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-160-43
Empresa: CASTILLA CASALS SL
Administrador Solidario
- Casals Guinjuan Victor Jose
- Castilla Goixart Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1528 , F 150, S 8, H L 30862, I/A 2 (02/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-154-25
Información de CASTILLA GOIXART JOSE LUIS
Mostramos los datos de CASTILLA GOIXART JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTILLA GOIXART JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos