CASTILLA DIAZ PEDRO
Informe ejecutivo de CASTILLA DIAZ PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CASTILLA DIAZ PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COAS SPORT TRADE SA | Consejero | 23/10/2012 | 15/01/2018 |
VINCULACIONES DE CASTILLA DIAZ PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTILLA DIAZ PEDRO
Empresa: COAS SPORT TRADE SA
Consejero
- Castilla Diaz Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31370 , F 101, S 8, H M 139296, I/A 12 (15/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-16-28
Empresa: COAS SPORT TRADE SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31370 , F 100, S 8, H M 139296, I/A 11 (04/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-197-28
Empresa: COAS SPORT TRADE SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Calvo Lopez Susana
- Castilla Diaz Pedro
- Garcia Bermejo Edelmiro
- Garcia Herrero Edelmiro
- Gil Fernandez Jose Maria
- Mozas Valverde Fernando
- Perez Fernandez Demetrio
- Perez Fernandez Jose Antonio
- Perez Prieto Estela Maria
- Perez Prieto Fernando
- Sanz Sanjuan Tomas
- Solis Diaz Pedro Manuel
- Solis Muñoz Repiso Manuel
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8654 , F 140, S 8, H M 139296, I/A 7 (23/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-212-28
Empresa: COAS SPORT TRADE SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Ballesteros Davila Alejandro
- Calvo Lopez Susana
- Castilla Diaz Pedro
- Garcia Herrero Edelmiro
- Gil Fernandez Jose Maria
- Mozas Valverde Fernando
- Perez Fernandez Demetrio
- Perez Fernandez Jose Antonio
- Perez Prieto Estela Maria
- Perez Prieto Fernando
- Sanz Sanjuan Juan Carlos
- Solis Diaz Pedro Manuel
- Solis Muñoz Repiso Manuel
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8654 , F 140, S 8, H M 139296, I/A 7 (23/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-212-28
Información de CASTILLA DIAZ PEDRO
Mostramos los datos de CASTILLA DIAZ PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTILLA DIAZ PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos