CASTILLA ALVAREZ ISABEL
Informe ejecutivo de CASTILLA ALVAREZ ISABEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CASTILLA ALVAREZ ISABEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SCHWABE FARMA IBERICA SA | Apoderado | 12/12/2017 | |
SCHWABE FARMA IBERICA SA | Secretario | 20/09/2016 | 15/11/2017 |
SCHWABE FARMA IBERICA SA | Consejero | 20/09/2016 | 15/11/2017 |
SCHWABE FARMA IBERICA SL | Secretario | 03/02/2015 | 26/03/2015 |
SCHWABE FARMA IBERICA SL | Apoderado | 03/02/2015 | 26/03/2015 |
SCHWABE FARMA IBERICA SL | Consejero | 03/02/2015 | 26/03/2015 |
VINCULACIONES DE CASTILLA ALVAREZ ISABEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTILLA ALVAREZ ISABEL
Apoderado
- Castilla Alvarez Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1998 , F 161, S 8, H T 733, I/A 32 (12/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-239-43
Consejero
- Castilla Alvarez Isabel
Secretario
- Castilla Alvarez Isabel
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1998 , F 160, S 8, H T 733, I/A 31 (15/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-223-43
Consejero
- Castilla Alvarez Isabel
- Martin Calvarro Angel
Secretario
- Castilla Alvarez Isabel
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1998 , F 159, S 8, H T 733, I/A 28 (20/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-185-43
Empresa: SCHWABE FARMA IBERICA SL
Apoderado
- Castilla Alvarez Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2857 , F 218, S 8, H T 47805, I/A 3 (26/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-65-43
Empresa: SCHWABE FARMA IBERICA SL
Consejero
- Castilla Alvarez Isabel
- Castilla Bru Alejandro
- Friedhelm Skrotzki Rainer
Presidente
Secretario
- Castilla Alvarez Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2857 , F 218, S 8, H T 47805, I/A 3 (26/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-65-43
Empresa: SCHWABE FARMA IBERICA SL
Apoderado
- Castilla Alvarez Isabel
Consejero
- Castilla Alvarez Isabel
- Castilla Bru Alejandro
- Friedhelm Skrotzki Rainer
Presidente
Secretario
- Castilla Alvarez Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2857 , F 210, S 8, H T 47805, I/A 1 (03/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-27-43
Información de CASTILLA ALVAREZ ISABEL
Mostramos los datos de CASTILLA ALVAREZ ISABEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTILLA ALVAREZ ISABEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos