CASTELO VAZQUEZ ANTONIO
Informe ejecutivo de CASTELO VAZQUEZ ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CASTELO VAZQUEZ ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PHI BETA LAMBDA SL | Administrador Unico | 15/10/2019 |
VINCULACIONES DE CASTELO VAZQUEZ ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTELO VAZQUEZ ANTONIO
Empresa: PHI BETA LAMBDA SL
Administrador Unico
- Castelo Vazquez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39698 , F 182, S 8, H M 705358, I/A 1 (15/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-203-28
Empresa: PAPANATOS SL
Apoderado
- Castelo Vazquez Antonio
- Del Pozo Sanchez Gonzalo
- Ortiz Sanz Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28218 , F 216, S 8, H M 508270, I/A 11 (04/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-152-28
Empresa: PAPANATOS SL
Consejero
- Castelo Vazquez Antonio
- Del Pozo Sanchez Gonzalo
- Irisarri Nuñez Miguel Angel
- ONZA PARTNERS SL
- Ortiz Sanz Gonzalo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28218 , F 216, S 8, H M 508270, I/A 11 (04/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-152-28
Empresa: PAPANATOS SL
Apoderado
- Castelo Vazquez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28218 , F 205, S 8, H M 508270, I/A 3 (21/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-21-28
Empresa: PAPANATOS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Castelo Vazquez Antonio
- Del Pozo Sanchez Gonzalo
- Irisarri Nuñez Miguel Angel
- Ortiz Sanz Gonzalo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28218 , F 201, S 8, H M 508270, I/A 1 (17/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-227-28
Información de CASTELO VAZQUEZ ANTONIO
Mostramos los datos de CASTELO VAZQUEZ ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTELO VAZQUEZ ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos