CASTELO ARES JOSE ANTONIO
Informe ejecutivo de CASTELO ARES JOSE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CASTELO ARES JOSE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CERVINTER SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 01/10/2020 | |
HIJOS DE RIVERA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/07/2020 | |
CRAFT STARS OF THE WORLD SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 01/07/2020 | |
AGUAS DE CABREIROA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/06/2020 | |
ESTRELLA GALICIA INTERNACIONAL SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/06/2020 | |
MOVE ESTRELLA GALICIA DIGITAL SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/12/2019 | |
RACING CLUB DE FERROL SA DEPORTIVA | Consejero | 11/07/2018 | |
MUNDO ESTRELLA GALICIA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/05/2016 |
VINCULACIONES DE CASTELO ARES JOSE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTELO ARES JOSE ANTONIO
Empresa: RACING CLUB DE FERROL SA DEPORTIVA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2537 , F 17, S 8, H C 27946, I/A 14 (29/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-67-15
Empresa: CERVINTER SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Castelo Ares Jose Antonio
- Ucha Rodriguez Francisco Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5959, L 4866, F 125, S 8, H MA 28176, I/A 30 (01/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-198-29
Empresa: CRAFT STARS OF THE WORLD SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cabanas Muiños Jose Rogelio
- Castelo Ares Jose Antonio
- Montero Escuder Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3612 , F 210, S 8, H C 55422, I/A 6 (01/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-134-15
Empresa: HIJOS DE RIVERA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Castelo Ares Jose Antonio
- Ucha Rodriguez Francisco Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2840 , F 197, S 8, H C 2272, I/A 71 (03/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-133-15
Empresa: AGUAS DE CABREIROA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Castelo Ares Jose Antonio
- Ucha Rodriguez Francisco Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 841 , F 100, S 8, H OR 2053, I/A 72 (22/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-124-32
Empresa: ESTRELLA GALICIA INTERNACIONAL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Castelo Ares Jose Antonio
- Paz Garcia Juan Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3720 , F 193, S 8, H C 59633, I/A 5 (16/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-119-15
Empresa: MOVE ESTRELLA GALICIA DIGITAL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Castelo Ares Jose Antonio
- Delgado Soriano Juan Jose
- Montero Escuder Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3703 , F 89, S 8, H C 59029, I/A 3 (09/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-239-15
Empresa: RACING CLUB DE FERROL SA DEPORTIVA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2537 , F 16, S 8, H C 27946, I/A 10 (11/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-138-15
Empresa: ELITE ADMINISTRACION Y GESTION SL
Consejero
- Castelo Ares Jose Antonio
- De Ramos Durantez Joaquin Jesus
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3510 , F 103, S 8, H C 51068, I/A 2 (27/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-147-15
Empresa: MUNDO ESTRELLA GALICIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cabanas Muiños Jose Rogelio
- Castelo Ares Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3569 , F 142, S 8, H C 53913, I/A 3 (12/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-96-15
VER MAS ACTOS
Información de CASTELO ARES JOSE ANTONIO
Mostramos los datos de CASTELO ARES JOSE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTELO ARES JOSE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos